MATAMALA VILA JORGE
Informe ejecutivo de MATAMALA VILA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MATAMALA VILA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATAMALA VILA JORGE
Empresa: SERTRES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 129, S 8, H B 72236, I/A 24 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Porrata Doria Botey Orlando
- Matamala Val Ana
- Matamala Vila Jorge
Presidente
- Matamala Vila Jorge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 128, S 8, H B 72236, I/A 22 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
- Matamala Vila Jorge
Consejero
- De Llanza Maña Maria Del Carmen
- Matamala Val Ana
- Matamala Vila Jorge
Presidente
- Matamala Vila Jorge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 128, S 8, H B 72236, I/A 22 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
- Matamala Vila Jorge
Consejero
- De Llanza Maña Maria Del Carmen
- Matamala Val Ana
- Matamala Vila Jorge
Presidente
- Matamala Vila Jorge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 128, S 8, H B 72236, I/A 21 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
Empresa: MATUR 96 SL
Administrador Unico
- Matamala Vila Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2784 , F 205, S 8, H T 46231, I/A 4 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-43
Empresa: MATUR96 SL
Administrador Unico
- Matamala Vila Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40493 , F 11, S 8, H B 142921, I/A 12 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Información de MATAMALA VILA JORGE
Mostramos los datos de MATAMALA VILA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATAMALA VILA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos