MATAMALA VAL ANA
Informe ejecutivo de MATAMALA VAL ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATAMALA VAL ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERTRES SA | Presidente | 10/11/2022 | |
SERTRES SA | Consejero | 29/01/2019 | |
SERTRES SA | Consejero Delegado | 29/01/2019 | |
MAVIL 94 SL | Administrador Unico | 28/01/2019 | |
MATEL 72 SL | Administrador Unico | 25/01/2019 |
VINCULACIONES DE MATAMALA VAL ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATAMALA VAL ANA
Empresa: SERTRES SA
Consejero
Presidente
- Matamala Val Ana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 129, S 8, H B 72236, I/A 24 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: SERTRES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 129, S 8, H B 72236, I/A 24 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
- Matamala Val Ana
Consejero
- De Porrata Doria Botey Orlando
- Matamala Val Ana
- Matamala Vila Jorge
Presidente
Secretario
- Matamala Val Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 128, S 8, H B 72236, I/A 22 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Maria Del Carmen
- Matamala Val Ana
- Matamala Vila Jorge
Presidente
Secretario
- Matamala Val Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 128, S 8, H B 72236, I/A 22 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: MAVIL 94 SL
Administrador Unico
- Matamala Val Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43082 , F 202, S 8, H B 218722, I/A 14 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: MATEL 72 SL
Administrador Unico
- Matamala Val Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44584 , F 146, S 8, H B 174590, I/A 13 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Maria Del Carmen
- Matamala Val Ana
- Matamala Vila Jorge
Presidente
Secretario
- Matamala Val Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 128, S 8, H B 72236, I/A 21 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
Información de MATAMALA VAL ANA
Mostramos los datos de MATAMALA VAL ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATAMALA VAL ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos