MATA MANZANO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de MATA MANZANO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATA MANZANO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO INMOBILIARIO VINAROS SL | Administrador Concursal | 16/02/2016 | |
MATA Y PONS ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 17/02/2014 |
VINCULACIONES DE MATA MANZANO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATA MANZANO JUAN ANTONIO
Empresa: MATA Y PONS ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Mata Manzano Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640, L 1202, F 139, S 8, H CS 36222, I/A 2 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-12
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO VINAROS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO INMOBILIARIO VINAROS SL
Nif:B12322129
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Mata Manzano Juan Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:17/12/2015
Número Procedimiento Concursal:000344/2015
Datos Registrales:
Tomo:
756
Libro:
323
Folio:
225
Hoja:
8-3333
Inscripción:
16
Fecha Inscripción16/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756, L 323, F 225, S 8, H CS 3333, I/A 16 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-12
Empresa: MATA Y PONS ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Mata Manzano Juan Antonio
- Pons Juanpere Emilio Victor
Soc.Prof.
- Mata Manzano Juan Antonio
- Pons Juanpere Emilio Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640, L 1202, F 138, S 8, H CS 36222, I/A 1 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-12
Información de MATA MANZANO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de MATA MANZANO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATA MANZANO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos