MASSO SANS JORDI
Informe ejecutivo de MASSO SANS JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MASSO SANS JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASSO ANALITICA SA | Presidente | 23/09/2020 | 03/07/2024 |
MASSO ANALITICA SA | Consejero | 23/09/2020 | 03/07/2024 |
MASSO ANALITICA SA | Consejero | 14/04/2009 | 03/07/2024 |
MASSO ANALITICA SA | Consejero | 19/06/2015 | 03/07/2024 |
MASSO ANALITICA SA | Presidente | 19/06/2015 | 23/09/2020 |
MASSO ANALITICA SA | Presidente | 14/04/2009 | 19/06/2015 |
VINCULACIONES DE MASSO SANS JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASSO SANS JORDI
Empresa: MASSO ANALITICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Masso Maresch Antonio
- Masso Maresch Jordi
- Masso Sans Jordi
Presidente
- Masso Sans Jordi
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 60208, I/A 37 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-08
Empresa: MASSO ANALITICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Masso Maresch Antonio
- Masso Maresch Jordi
- Masso Sans Jordi
Presidente
- Masso Sans Jordi
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35008 , F 221, S 8, H B 60208, I/A 36 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-08
Empresa: MASSO ANALITICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Masso Maresch Antonio
- Masso Maresch Jordi
- Masso Sans Jordi
Presidente
- Masso Sans Jordi
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35008 , F 219, S 8, H B 60208, I/A 29 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
Empresa: MASSO ANALITICA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Masso Sans Jordi
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35008 , F 215, S 8, H B 60208, I/A 22 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Información de MASSO SANS JORDI
Mostramos los datos de MASSO SANS JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASSO SANS JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos