MASSO MARESCH ANTONIO
Informe ejecutivo de MASSO MARESCH ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MASSO MARESCH ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASSO ANALITICA SA | Administrador Solidario | 03/07/2024 | |
MASSO ANALITICA SA | Consejero Delegado | 19/06/2015 | |
MASSO ANALITICA SA | Consejero Delegado | 14/04/2009 |
VINCULACIONES DE MASSO MARESCH ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASSO MARESCH ANTONIO
Empresa: MASSO ANALITICA SA
Administrador Solidario
- Masso Maresch Antonio
- Masso Maresch Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 60208, I/A 37 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-08
Empresa: MASSO ANALITICA SA
Consejero Delegado Solidario
- Masso Maresch Antonio
Consejero
- Masso Maresch Antonio
- Masso Maresch Jordi
- Masso Sans Jordi
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Masso Maresch Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 60208, I/A 37 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-08
Empresa: MASSO ANALITICA SA
Consejero Delegado Solidario
- Masso Maresch Antonio
Consejero
- Masso Maresch Antonio
- Masso Maresch Jordi
- Masso Sans Jordi
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Masso Maresch Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35008 , F 221, S 8, H B 60208, I/A 36 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-08
Empresa: MASSO ANALITICA SA
Consejero Delegado
- Masso Maresch Antonio
Consejero
- Masso Maresch Antonio
- Masso Maresch Jordi
- Masso Sans Jordi
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Masso Maresch Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35008 , F 219, S 8, H B 60208, I/A 29 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
Empresa: MASSO ANALITICA SA
Consejero Delegado
- Masso Maresch Antonio
Consejero
- Masso Maresch Antonio
- Masso Maresch Jordi
- Masso Sans Jordi
- Nebot Renau Ramon
- Santiañez Hernandez Eduardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Masso Maresch Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35008 , F 215, S 8, H B 60208, I/A 22 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Información de MASSO MARESCH ANTONIO
Mostramos los datos de MASSO MARESCH ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASSO MARESCH ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos