MASSIMO PARAVISI
Informe ejecutivo de MASSIMO PARAVISI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MASSIMO PARAVISI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS VENDING SL | Apoderado Solidario | 13/11/2018 | |
DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS VENDING SL | Consejero | 02/05/2018 |
VINCULACIONES DE MASSIMO PARAVISI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASSIMO PARAVISI
Empresa: GRUP IBERVENDING SA
Apoderado Solidario
- Massimo Paravisi
- Paolo Covre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46016 , F 47, S 8, H B 88018, I/A 54 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Apoderado Solidario
- Massimo Paravisi
- Paolo Covre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42374 , F 155, S 8, H B 98414, I/A 54 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Empresa: GRUP IBERVENDING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46016 , F 47, S 8, H B 88018, I/A 52 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42374 , F 154, S 8, H B 98414, I/A 53 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-08
Consejero Delegado
Consejero
- Giuseppe Cerea
- Massimo Paravisi
- Paolo Covre
Presidente
- Massimo Paravisi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30012 , F 216, S 8, H B 98414, I/A 42 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-08
Información de MASSIMO PARAVISI
Mostramos los datos de MASSIMO PARAVISI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASSIMO PARAVISI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos