GIUSEPPE CEREA
Informe ejecutivo de GIUSEPPE CEREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GIUSEPPE CEREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMATIC F COMPANY SL | Administrador Unico | 19/08/2022 | |
BYMATIC SA | Administrador Unico | 31/07/2019 | |
DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS VENDING SL | Secretario | 02/05/2018 | |
VALOR VENDING SL | Administrador Unico | 13/03/2017 | |
DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS VENDING SL | Secretario | 05/11/2014 | |
DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS VENDING SL | Consejero | 05/11/2014 | |
DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS VENDING SL | Consejero Delegado | 05/11/2014 |
VINCULACIONES DE GIUSEPPE CEREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIUSEPPE CEREA
Empresa: VERD NATURA SL
Liquidador
- Giuseppe Cerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44976 , F 139, S 8, H B 473023, I/A 10 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-08
Empresa: VERD NATURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44976 , F 139, S 8, H B 473023, I/A 10 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-08
Empresa: VERD NATURA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Giuseppe Cerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44976 , F 139, S 8, H B 473023, I/A 7 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-08
Empresa: AUTOMATIC F COMPANY SL
Administrador Unico
- Giuseppe Cerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26077 , F 144, S 8, H B 99422, I/A 13 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-08
Empresa: BYMATIC SA
Administrador Unico
- Giuseppe Cerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23868 , F 157, S 8, H B 61970, I/A 33 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-08
Empresa: GRUP IBERVENDING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46016 , F 47, S 8, H B 88018, I/A 52 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42374 , F 154, S 8, H B 98414, I/A 53 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-08
Empresa: GRUP IBERVENDING SA
Apoderado Solidario
- Giuseppe Cerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40768 , F 58, S 8, H B 88018, I/A 48 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-08
Empresa: GRUP IBERVENDING SA
Consejero Delegado
- Giuseppe Cerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40768 , F 57, S 8, H B 88018, I/A 44 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: GRUP IBERVENDING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40768 , F 56, S 8, H B 88018, I/A 42 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-08
VER MAS ACTOS
Información de GIUSEPPE CEREA
Mostramos los datos de GIUSEPPE CEREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIUSEPPE CEREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos