MASCO PALAU JUDIT
Informe ejecutivo de MASCO PALAU JUDIT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MASCO PALAU JUDIT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALTA EMPRESA D'INSERCIO SL | Presidente | 20/07/2023 | |
SALTA EMPRESA D'INSERCIO SL | Consejero | 20/07/2023 | |
CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO ARED SL | Presidente | 18/07/2023 | |
CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO ARED SL | Consejero | 18/07/2023 | |
CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO ARED SL | Apoderado Solidario | 13/07/2021 | |
SALTA EMPRESA D'INSERCIO SL | Apoderado Solidario | 08/04/2019 |
VINCULACIONES DE MASCO PALAU JUDIT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASCO PALAU JUDIT
Empresa: SALTA EMPRESA D'INSERCIO SL
Consejero
- Lecha Legua Manuel
- Masco Palau Judit
- Mila Mencos Reyes
Presidente
- Masco Palau Judit
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38489 , F 57, S 8, H B 324722, I/A 10 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO ARED SL
Consejero
- Lecha Legua Manuel
- Masco Palau Judit
- Mila Mencos Reyes
Presidente
- Masco Palau Judit
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 138, S 8, H B 431012, I/A 11 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-08
Empresa: CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO ARED SL
Apoderado Solidario
- Lecha Legua Manuel
- Masco Palau Judit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 137, S 8, H B 431012, I/A 7 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-08
Empresa: SALTA EMPRESA D'INSERCIO SL
Apoderado Solidario
- Lecha Legua Manuel
- Masco Palau Judit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38489 , F 56, S 8, H B 324722, I/A 7 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Información de MASCO PALAU JUDIT
Mostramos los datos de MASCO PALAU JUDIT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASCO PALAU JUDIT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos