LECHA LEGUA MANUEL
Informe ejecutivo de LECHA LEGUA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LECHA LEGUA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALTA EMPRESA D'INSERCIO SL | Consejero | 20/07/2023 | |
CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO ARED SL | Consejero | 18/07/2023 | |
CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO ARED SL | Apoderado Solidario | 13/07/2021 | |
SALTA EMPRESA D'INSERCIO SL | Apoderado Solidario | 08/04/2019 |
VINCULACIONES DE LECHA LEGUA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LECHA LEGUA MANUEL
Empresa: SALTA EMPRESA D'INSERCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38489 , F 57, S 8, H B 324722, I/A 10 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO ARED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 138, S 8, H B 431012, I/A 11 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-08
Empresa: CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO ARED SL
Apoderado Solidario
- Lecha Legua Manuel
- Masco Palau Judit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 137, S 8, H B 431012, I/A 7 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-08
Empresa: SALTA EMPRESA D'INSERCIO SL
Apoderado Solidario
- Lecha Legua Manuel
- Masco Palau Judit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38489 , F 56, S 8, H B 324722, I/A 7 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Información de LECHA LEGUA MANUEL
Mostramos los datos de LECHA LEGUA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LECHA LEGUA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos