MARURI TEJADA BEGOÑA
Informe ejecutivo de MARURI TEJADA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARURI TEJADA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JM CARDENAL SA | Administrador Solidario | 09/12/2009 |
VINCULACIONES DE MARURI TEJADA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARURI TEJADA BEGOÑA
Empresa: JM CARDENAL SA
Administrador Solidario
- Cardenal Maruri Gonzalo Pedro
- Maruri Tejada Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 155, S 8, H BI 1021,A , I/ 11 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-48
Empresa: JM CARDENAL SA
Administrador Solidario
- Cardenal Maruri Gonzalo Pedro
- Maruri Tejada Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 155, S 8, H BI 1021,A , I/ 10 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
Empresa: JM CARDENAL SA
Administrador Solidario
- Cardenal Maruri Gonzalo Pedro
- Maruri Tejada Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 155, S 8, H BI 1021,A , I/ 9 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-48
Información de MARURI TEJADA BEGOÑA
Mostramos los datos de MARURI TEJADA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARURI TEJADA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos