CARDENAL MARURI GONZALO PEDRO
Informe ejecutivo de CARDENAL MARURI GONZALO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARDENAL MARURI GONZALO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JM CARDENAL SA | Administrador Solidario | 09/12/2009 |
VINCULACIONES DE CARDENAL MARURI GONZALO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDENAL MARURI GONZALO PEDRO
Empresa: JM CARDENAL SA
Administrador Solidario
- Cardenal Maruri Gonzalo Pedro
- Maruri Tejada Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 155, S 8, H BI 1021,A , I/ 11 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-48
Empresa: JM CARDENAL SA
Administrador Solidario
- Cardenal Maruri Gonzalo Pedro
- Maruri Tejada Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 155, S 8, H BI 1021,A , I/ 10 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
Empresa: JM CARDENAL SA
Administrador Solidario
- Cardenal Maruri Gonzalo Pedro
- Maruri Tejada Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 155, S 8, H BI 1021,A , I/ 9 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-48
Información de CARDENAL MARURI GONZALO PEDRO
Mostramos los datos de CARDENAL MARURI GONZALO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDENAL MARURI GONZALO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos