MARTOS LOPEZ PEDRO
Informe ejecutivo de MARTOS LOPEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MARTOS LOPEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES FISCALES INNOVADORAS SL | Administrador Solidario | 25/03/2024 | |
INTEGRA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES TECNICAS SL | Administrador Unico | 14/04/2023 | |
COLOR PALETTE SL | Administrador Unico | 06/06/2022 | |
COLOR PALETTE SL | Socio Unico | 06/06/2022 | |
LOOK TO THE FUTURE SL | Administrador Unico | 24/05/2022 | |
CONSULTING 21 TAX GROUP SL | Consejero | 02/03/2021 | |
CONSULTING 21 TAX GROUP SL | Vicepresidente | 02/03/2021 | |
CONSULTING 21 TAX GROUP SL | Apoderado | 02/03/2021 | |
FRUTOSOL APERITIVOS SL | Administrador Unico | 21/12/2020 | |
WELLNES GROUP C. H. SL | Administrador Solidario | 20/12/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTOS LOPEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTOS LOPEZ PEDRO
Empresa: SOLUCIONES FISCALES INNOVADORAS SL
Administrador Solidario
- Hernandez Sanz Jaime
- Martos Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46639 , F 210, S 8, H M 818747, I/A 1 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Empresa: ALBARIZA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Martos Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 2, S 8, H IF 3428, I/A 2 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-35
Empresa: COLOR PALETTE SL
Administrador Unico
- Martos Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11030, L 8308, F 220, S 8, H V 199738, I/A 2 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-46
Empresa: COLOR PALETTE SL
Socio Único
- Martos Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11030, L 8308, F 220, S 8, H V 199738, I/A 2 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-46
Empresa: LOOK TO THE FUTURE SL
Administrador Unico
- Fernandez Villarroel Maria-belen
- Martos Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43273 , F 83, S 8, H M 764523, I/A 2 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: CONSULTING 21 TAX GROUP SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Martos Lopez Pedro
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Martos Lopez Pedro
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30658 , F 22, S 8, H M 551701, I/A 6 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-28
Empresa: NUEVA PONTEDERA AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Martos Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40392 , F 11, S 8, H M 717496, I/A 3 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: GEVICALE SL
Liquidador
- Martos Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 149, S 8, H P 2117, I/A 9 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-34
Liquidador
- Martos Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 181, S 8, H P 2668, I/A 7 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-34
Empresa: WELLNES GROUP C. H. SL
Administrador Solidario
- Martos Lopez Pedro
- Mesa Naranjo Lorenzo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 57, S 8, H IL 11971, I/A 1 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-35
VER MAS ACTOS
Información de MARTOS LOPEZ PEDRO
Mostramos los datos de MARTOS LOPEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTOS LOPEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos