FERNANDEZ VILLARROEL MARIA-BELEN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VILLARROEL MARIA-BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ VILLARROEL MARIA-BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOOK TO THE FUTURE SL | Administrador Unico | 24/05/2022 | |
PORTOMAGGIORE INVERSIONES SL | Apoderado | 21/01/2022 | |
LINCAYEN INVESTMENT SL | Administrador Unico | 14/07/2020 | |
LINCAYEN INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 11/02/2019 | |
UNIMINING TECHNOLOGIC SOLUTIONS WORLD SL | Apoderado Solidario | 22/12/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VILLARROEL MARIA-BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VILLARROEL MARIA-BELEN
Empresa: LOOK TO THE FUTURE SL
Administrador Unico
- Fernandez Villarroel Maria-belen
- Martos Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43273 , F 83, S 8, H M 764523, I/A 2 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: PORTOMAGGIORE INVERSIONES SL
Apoderado
- Fernandez Villarroel Maria-belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37852 , F 148, S 8, H M 674183, I/A 3 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: LINCAYEN INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Fernandez Villarroel Maria-belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27461 , F 14, S 8, H M 494889, I/A 5 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Empresa: LINCAYEN INVESTMENT SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Villarroel Maria-belen
- Haro Ordoñez Juan-andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27461 , F 12, S 8, H M 494889, I/A 3 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Apoderado Solidario
- Fernandez Villarroel Maria-belen
- Haro Ordoñez Juan-andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36515 , F 133, S 8, H M 655877, I/A 3 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28
Empresa: INMUEBLES INFINITOS SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Villarroel Maria-belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34497 , F 218, S 8, H M 620457, I/A 2 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Empresa: PEOPLE TRAINING SL
Administrador Solidario
- Fernandez Villarroel Maria-belen
- Haro Ordoñez Juan-andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10713 , F 199, S 8, H M 169549, I/A 6 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-28
Información de FERNANDEZ VILLARROEL MARIA-BELEN
Mostramos los datos de FERNANDEZ VILLARROEL MARIA-BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VILLARROEL MARIA-BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos