MARTINEZ VILLA FAUSTO JAVIER
Informe ejecutivo de MARTINEZ VILLA FAUSTO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ VILLA FAUSTO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FM PROPERTIES REALTY GROUP SL | Apoderado | 23/05/2017 | |
FM PROPERTIES REALTY GROUP SL | Apoderado | 02/04/2013 | |
CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES SL | Socio Unico | 09/08/2010 | |
CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES SL | Administrador Unico | 09/08/2010 | |
FM YOUR VACATION RESORT SL | Socio Unico | 29/03/2010 | |
FM YOUR VACATION RESORT SL | Administrador Unico | 29/03/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VILLA FAUSTO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VILLA FAUSTO JAVIER
Empresa: FM PROPERTIES REALTY GROUP SL
Apoderado
- Martinez Villa Fausto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540, L 2452, F 116, S 8, H MA 69881, I/A 5 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-29
Empresa: FM PROPERTIES REALTY GROUP SL
Apoderado
- Martinez Villa Fausto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540, L 2452, F 115, S 8, H MA 69881, I/A 4 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-29
Empresa: CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES SL
Administrador Unico
- Martinez Villa Fausto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4792, L 3700, F 14, S 8, H MA106229, I/A 1 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-29
Empresa: CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES SL
Socio Único
- Martinez Villa Fausto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4792, L 3700, F 14, S 8, H MA106229, I/A 1 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-29
Administrador Solidario
- Martinez Villa Fausto Javier
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166, L 2079, F 44, S 8, H MA 59310, I/A 8 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Empresa: ROMAICO DESARROLLOS URBANISTICOS SL
Administrador Solidario
- Martinez Villa Fausto Javier
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23276 , F 89, S 8, H M 417272, I/A 2 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Empresa: CRISMON DESARROLLOS URBANISTICOS SL
Administrador Unico
- Martinez Villa Fausto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22367 , F 154, S 8, H M 399453, I/A 3 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-28
Empresa: CRISMON DESARROLLOS URBANISTICOS SL
Administrador Solidario
- Martinez Villa Fausto Javier
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22367 , F 154, S 8, H M 399453, I/A 3 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-28
Empresa: CRISMON DESARROLLOS URBANISTICOS SL
Socio Único
- Martinez Villa Fausto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22367 , F 154, S 8, H M 399453, I/A 3 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-28
Empresa: FORTALIA INVESTMENT GROUP SL
Consejero Delegado
- Martinez Villa Fausto Javier
Consejero
- Martinez Villa Fausto Javier
Presidente
- Martinez Villa Fausto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4581, L 3489, F 114, S 8, H MA 99381, I/A 5 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-29
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ VILLA FAUSTO JAVIER
Mostramos los datos de MARTINEZ VILLA FAUSTO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VILLA FAUSTO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos