MATEO CARDIEL JULIO
Informe ejecutivo de MATEO CARDIEL JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 55
Empresas inactivas: 30
CARGOS DE MATEO CARDIEL JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES KALOPSIA SL | Administrador Unico | 24/09/2024 | |
CRIOSSE SL LANTRIA CONCESIONES Y SERVICIOS SL | Consejero | 27/11/2008 |
VINCULACIONES DE MATEO CARDIEL JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO CARDIEL JULIO
Empresa: INVERSIONES KALOPSIA SL
Administrador Unico
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SC 52607, I/A 2 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-15
Empresa: RENTOY DESARROLLOS URBANISTICOS SL
Liquidador
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23276 , F 147, S 8, H M 417279, I/A 5 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: RENTOY DESARROLLOS URBANISTICOS SL
Administrador Unico
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23276 , F 147, S 8, H M 417279, I/A 5 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: FERDON INVERSIONES 2007 SL
Liquidador
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24179 , F 96, S 8, H M 434496, I/A 4 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: FERDON INVERSIONES 2007 SL
Administrador Unico
- Mateo Cardiel Julio
Liquidador
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24179 , F 96, S 8, H M 434496, I/A 4 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: ROMAICO DESARROLLOS URBANISTICOS SL
Administrador Unico
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23276 , F 90, S 8, H M 417272, I/A 3 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: URBILABEL SL
Administrador Unico
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23276 , F 154, S 8, H M 417280, I/A 2 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Empresa: FORTALIA INVESTMENT GROUP SL
Administrador Solidario
- Mateo Cardiel Julio
- Sanchez Pascual Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23276 , F 119, S 8, H M 417275, I/A 5 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
Empresa: PROMOLABER SL
Representante
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22964 , F 115, S 8, H M 411344, I/A 6 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Empresa: ABUZTUA INVERSIONES 2006 SL
Administrador Solidario
Representante
- Mateo Cardiel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23096 , F 146, S 8, H M 413869, I/A 4 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
VER MAS ACTOS
Información de MATEO CARDIEL JULIO
Mostramos los datos de MATEO CARDIEL JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO CARDIEL JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos