MARTINEZ SOÑORA ISIDORO
Informe ejecutivo de MARTINEZ SOÑORA ISIDORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ SOÑORA ISIDORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECALIS SOFTWARE SL | Administrador Solidario | 21/06/2019 | |
TECALIS INNOVACION SL | Administrador Solidario | 17/12/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SOÑORA ISIDORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SOÑORA ISIDORO
Empresa: SIGNEN BLOCKCHAIN SL
Liquidador Solidario
- Campos Viqueira Alberto Jose
- Martinez Soñora Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 134, S 8, H SC 49656, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-15
Empresa: SIGNEN BLOCKCHAIN SL
Administrador Solidario
- Campos Viqueira Alberto Jose
- Martinez Soñora Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 134, S 8, H SC 49656, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-15
Empresa: DEXGA TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Campos Viqueira Alberto Jose
- Martinez Soñora Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 140, S 8, H SC 44079, I/A 6 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-15
Empresa: DEXGA TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Martinez Soñora Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 140, S 8, H SC 44079, I/A 6 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-15
Empresa: SIGNEN BLOCKCHAIN SL
Administrador Solidario
- Campos Viqueira Alberto Jose
- Martinez Soñora Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 131, S 8, H SC 49656, I/A 1 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-15
Empresa: INTERDALIA TECHNOLOGIES SL
Liquidador Solidario
- Martinez Soñora Isidoro
- Rial Guerra Salvador Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 210 , F 212, S 8, H SC 39303, I/A 2 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-15
Empresa: INTERDALIA TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Martinez Soñora Isidoro
- Rial Guerra Salvador Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 210 , F 212, S 8, H SC 39303, I/A 2 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-15
Empresa: TECALIS ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Campos Viqueira Alberto Jose
- Martinez Soñora Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 71, S 8, H SC 45357, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-15
Información de MARTINEZ SOÑORA ISIDORO
Mostramos los datos de MARTINEZ SOÑORA ISIDORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SOÑORA ISIDORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos