CAMPOS VIQUEIRA ALBERTO JOSE
Informe ejecutivo de CAMPOS VIQUEIRA ALBERTO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPOS VIQUEIRA ALBERTO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECALIS SOFTWARE SL | Administrador Solidario | 21/06/2019 | |
TECALIS INNOVACION SL | Administrador Solidario | 17/12/2012 |
VINCULACIONES DE CAMPOS VIQUEIRA ALBERTO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS VIQUEIRA ALBERTO JOSE
Empresa: SIGNEN BLOCKCHAIN SL
Liquidador Solidario
- Campos Viqueira Alberto Jose
- Martinez Soñora Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 134, S 8, H SC 49656, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-15
Empresa: SIGNEN BLOCKCHAIN SL
Administrador Solidario
- Campos Viqueira Alberto Jose
- Martinez Soñora Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 134, S 8, H SC 49656, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-15
Empresa: DEXGA TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Campos Viqueira Alberto Jose
- Martinez Soñora Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 140, S 8, H SC 44079, I/A 6 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-15
Empresa: SIGNEN BLOCKCHAIN SL
Administrador Solidario
- Campos Viqueira Alberto Jose
- Martinez Soñora Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 131, S 8, H SC 49656, I/A 1 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-15
Empresa: TECALIS ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Campos Viqueira Alberto Jose
- Martinez Soñora Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 71, S 8, H SC 45357, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-15
Empresa: TECALIS ENGINEERING SL
Administrador Mancomunado
- Campos Viqueira Alberto Jose
- DEXGA TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 71, S 8, H SC 45357, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-15
Empresa: TECALIS ENGINEERING SL
Administrador Mancomunado
- Campos Viqueira Alberto Jose
- DEXGA TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 70, S 8, H SC 45357, I/A 1 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-15
Información de CAMPOS VIQUEIRA ALBERTO JOSE
Mostramos los datos de CAMPOS VIQUEIRA ALBERTO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS VIQUEIRA ALBERTO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos