MARTINEZ SILVEIRA ELVIRA
Informe ejecutivo de MARTINEZ SILVEIRA ELVIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ SILVEIRA ELVIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL | Apoderado Mancomunado | 21/08/2012 | 09/10/2018 |
CENTRO-MEDITERRANEA DE BEBIDAS CARBONICAS PEPSICO SL | Apoderado Mancomunado | 21/08/2012 | 09/10/2018 |
PEPSICO FOODS AIE | Apoderado | 31/12/2010 | 09/10/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SILVEIRA ELVIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SILVEIRA ELVIRA
Empresa: COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Silveira Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 215, S 8, H VI 177, I/A 336 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-01
Empresa: PEPSICO FOODS AIE
Apoderado
- Martinez Silveira Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 52, S 8, H VI 15056, I/A 101 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-01
Apoderado Mancomunado
- Martinez Silveira Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 107, S 8, H VI 5063, I/A 196 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-01
Apoderado Mancomunado
- Martinez Silveira Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 104, S 8, H VI 5063, I/A 128 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-01
Empresa: COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Silveira Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 32, S 8, H VI 177, I/A 262 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-01
Empresa: PEPSICO FOODS AIE
Apoderado
- Apiñaniz Apiñaniz Amaya
- Cabada Sanz Miguel Angel
- Crespo Camacho Jose
- Ezpeleta Gurpide Francisco Javier
- Ezquerra Bastida Cristina Maria
- Fernandez Neira Maria Del Carmen
- Herrero Montalban Juan Francisco
- Jimenez Jurado Antonio Miguel
- Juan Lozano Olga
- Lopez Gallego Manuel Benito
- Martinez Segura Amadeo
- Martinez Silveira Elvira
- Nabas Tuzon Juan
- Orriols Arumi Xavier
- Pages Pantinat Maria Jose
- Parla Sierra Michel
- Perez Agullo Amadeo
- Perez Julia Francisco
- Querol Masso Rosa Maria
- Ramirez Vazquez Silvia
- Relloso Barrio Francisco Javier
- Rigau Tornabells Joan
- Ros Pueyo Blanca
- Roura Agusti Narcis
- Torres Palomeque Salvador
- Traserra Mogas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 208, S 8, H VI 15056, I/A 4 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-15-01
Información de MARTINEZ SILVEIRA ELVIRA
Mostramos los datos de MARTINEZ SILVEIRA ELVIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SILVEIRA ELVIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos