ROS PUEYO BLANCA
Informe ejecutivo de ROS PUEYO BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROS PUEYO BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAFITYP ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/07/2014 | 12/06/2018 |
GRAFITYP ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 08/08/2017 | 12/06/2018 |
PEPSICO FOODS AIE | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2012 | 07/11/2012 |
PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2012 | 07/11/2012 |
PEPSICO FOODS AIE | Apoderado | 31/12/2010 | 07/11/2012 |
PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL | Apoderado | 07/11/2012 | |
PEPSICO MANUFACTURING AIE | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2012 | 08/10/2012 |
PEPSICO MANUFACTURING AIE | Apoderado | 31/12/2010 | 08/10/2012 |
PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL | Vicesecret. | 27/06/2011 | |
SNACK VENTURES SL | Vicesecret. | 31/05/2010 | 16/12/2010 |
VINCULACIONES DE ROS PUEYO BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROS PUEYO BLANCA
Empresa: GRAFITYP ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Cleries Escayola Josep Oriol
- Ros Pueyo Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44429 , F 41, S 8, H B 17131, I/A 17 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-08
Empresa: GRAFITYP ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cleries Escayola Josep Oriol
- Ros Pueyo Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21126 , F 13, S 8, H B 17131, I/A 16 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-08
Empresa: PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ros Pueyo Blanca
Apoderado
- Muriel Howard Catriona
- Ros Pueyo Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 46, S 8, H VI 6815, I/A 40 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-01
Empresa: PEPSICO FOODS AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ros Pueyo Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516 , F 115, S 8, H VI 15056, I/A 32 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-01
Empresa: PEPSICO MANUFACTURING AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ros Pueyo Blanca
Apoderado
- Echevarria Talayero Isabel
- Ros Pueyo Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 52, S 8, H VI 15055, I/A 25 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-01
Empresa: PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Neira Maria Del Carmen
- Rigau Tornabells Joan
- Ros Pueyo Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 41, S 8, H VI 6815, I/A 33 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-01
Empresa: PEPSICO FOODS AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Neira Maria Del Carmen
- Rigau Tornabells Joan
- Ros Pueyo Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 34, S 8, H VI 15056, I/A 21 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-01
Empresa: PEPSICO MANUFACTURING AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Neira Maria Del Carmen
- Rigau Tornabells Joan
- Ros Pueyo Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 186, S 8, H VI 15055, I/A 20 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-01
Empresa: PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL
Vicesecret.
- Ros Pueyo Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 185, S 8, H VI 6815, I/A 24 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-01
Empresa: PEPSICO MANUFACTURING AIE
Apoderado
- Apiñaniz Apiñaniz Amaya
- Cabada Sanz Miguel Angel
- Cueva Lopez Juan Miguel
- Ezpeleta Gurpide Francisco Javier
- Ezquerra Bastida Cristina Maria
- Fernandez Neira Maria Del Carmen
- Gamonal Reina Pedro
- Garcia Nieto De Mir Juan
- Gil Cabeza Diego
- Gonzalez Nieto Jesus Maria
- Lobon Herrero Angel Fernando
- Orriols Arumi Xavier
- Querol Masso Rosa Maria
- Relloso Barrio Francisco Javier
- Rigau Tornabells Joan
- Ros Pueyo Blanca
- Ruiz Ferreiro Jose Manuel
- Salinas Sandoval Jose Luis
- Sancho Garcia Eduardo
- Soto Martin Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 198, S 8, H VI 15055, I/A 4 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-15-01
VER MAS ACTOS
Información de ROS PUEYO BLANCA
Mostramos los datos de ROS PUEYO BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROS PUEYO BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos