MARTINEZ ROMERO ESTER
Informe ejecutivo de MARTINEZ ROMERO ESTER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTINEZ ROMERO ESTER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPORTADORA DE MENAJE EUROPLASTIC SL | Apoderado | 02/02/2012 | 14/01/2020 |
EUROPLASTIC MENAJE DE HOGAR SL | Apoderado Solidario | 08/01/2018 | 14/01/2020 |
ARIESTARIO SL | Administrador Unico | 11/12/2019 | |
EUROPLASTIC IMPORT SL | Liquidador | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
DISTRIBUIDORA DE MENAJE EUROPLASTIC SL | Liquidador | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ROMERO ESTER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ROMERO ESTER
Empresa: ARIESTARIO SL
Administrador Unico
- Martinez Romero Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36737 , F 163, S 8, H B 284622, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Empresa: EUROPLASTIC MENAJE DE HOGAR SL
Apoderado Solidario
- Martinez Romero Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46206 , F 37, S 8, H B 512948, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-08
Liquidador
- Martinez Romero Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39707 , F 140, S 8, H B 351821, I/A 3 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-08
Administrador Unico
Liquidador
- Martinez Romero Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39707 , F 140, S 8, H B 351821, I/A 3 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-08
Empresa: EUROPLASTIC IMPORT SL
Liquidador
- Martinez Romero Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 81, S 8, H B 237963, I/A 3 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-08
Empresa: EUROPLASTIC IMPORT SL
Administrador
Liquidador
- Martinez Romero Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 81, S 8, H B 237963, I/A 3 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-08
Empresa: IMPORTADORA DE MENAJE EUROPLASTIC SL
Apoderado
- Martinez Romero Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42930 , F 187, S 8, H B 416558, I/A 2 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-08
Información de MARTINEZ ROMERO ESTER
Mostramos los datos de MARTINEZ ROMERO ESTER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ROMERO ESTER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos