MARTINEZ PEREDA JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ PEREDA JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ PEREDA JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALES DE APORTACION SA | Administrador Solidario | 03/08/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PEREDA JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PEREDA JOSE MIGUEL
Empresa: METALES DE APORTACION SA
Administrador Solidario
- Javier Martinez Pereda
- Martinez Pereda Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 184, S 8, H S 3250, I/A 9 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-39
Empresa: METALES DE APORTACION SA
Administrador Solidario
- Javier Martinez Pereda
- Martinez Pereda Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 184, S 8, H S 3250, I/A 8 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-39
Empresa: METALES DE APORTACION SA
Administrador Solidario
- Javier Martinez Pereda
- Martinez Pereda Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 183, S 8, H S 3250, I/A 7 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-39
Información de MARTINEZ PEREDA JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ PEREDA JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PEREDA JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos