JAVIER MARTINEZ PEREDA
Informe ejecutivo de JAVIER MARTINEZ PEREDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAVIER MARTINEZ PEREDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALES DE APORTACION SA | Administrador Solidario | 03/08/2012 |
VINCULACIONES DE JAVIER MARTINEZ PEREDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAVIER MARTINEZ PEREDA
Empresa: METALES DE APORTACION SA
Administrador Solidario
- Javier Martinez Pereda
- Martinez Pereda Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 184, S 8, H S 3250, I/A 9 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-39
Empresa: METALES DE APORTACION SA
Administrador Solidario
- Javier Martinez Pereda
- Martinez Pereda Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 184, S 8, H S 3250, I/A 8 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-39
Empresa: METALES DE APORTACION SA
Administrador Solidario
- Javier Martinez Pereda
- Martinez Pereda Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 183, S 8, H S 3250, I/A 7 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-39
Información de JAVIER MARTINEZ PEREDA
Mostramos los datos de JAVIER MARTINEZ PEREDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAVIER MARTINEZ PEREDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos