MARTINEZ PEDREÑO MARINA
Informe ejecutivo de MARTINEZ PEDREÑO MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ PEDREÑO MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIOXIA EUROPE GMBH | Apoderado | 08/02/2018 | |
JIA LATAM SL | Apoderado | 05/10/2017 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PEDREÑO MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PEDREÑO MARINA
Empresa: FLAMENCO INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Bocanegra James Jose Luis
- Britto Leon Leonardo Jose
- De Diego Vargas Maria Eugenia
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Garcia Sanchez Estefania
- Martinez-avial Bergamin Javier
- Martinez Pedreño Marina
- Muñoz Lorenzo Eduardo
- Parejo Valentin-gamazo Alejandra
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35404 , F 22, S 8, H M 636401, I/A 4 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Empresa: TOSHIBA MEMORY EUROPE GMBH
Apoderado
- Bocanegra James Jose Luis
- Britto Leon Leonardo
- Britto Leon Leonardo
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Martinez Pedreño Marina
- Parejo Valentin-gamazo Alejandra
- Parker Martin Zacharie Mathieu Marc Luc Et Jean
- Pasquau Carmona Ignacio
- Salamanca Carrasco Victor Marcelino
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
- Salamanca Cuevas Victor
- Vega Gonzalez Victor
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36765 , F 21, S 8, H M 658688, I/A 1 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Empresa: LEDOTI INVESTMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36103 , F 143, S 8, H M 648686, I/A 2 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Empresa: FLAMENCO INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35404 , F 22, S 8, H M 636401, I/A 2 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Información de MARTINEZ PEDREÑO MARINA
Mostramos los datos de MARTINEZ PEDREÑO MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PEDREÑO MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos