DE DIEGO VARGAS MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de DE DIEGO VARGAS MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE DIEGO VARGAS MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRE DELFIN SL | Apoderado | 04/10/2016 | |
ARIBETH INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 10/02/2015 | |
PROPIEDADES RESIDENCIALES SL | Apoderado Solidario | 02/02/2015 |
VINCULACIONES DE DE DIEGO VARGAS MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE DIEGO VARGAS MARIA EUGENIA
Empresa: FLAMENCO INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Bocanegra James Jose Luis
- Britto Leon Leonardo Jose
- De Diego Vargas Maria Eugenia
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Garcia Sanchez Estefania
- Martinez-avial Bergamin Javier
- Martinez Pedreño Marina
- Muñoz Lorenzo Eduardo
- Parejo Valentin-gamazo Alejandra
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35404 , F 22, S 8, H M 636401, I/A 4 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Empresa: PROPIEDADES RESIDENCIALES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alende Cogorro Cristina
- Alvarez Martin Africa
- Britto Leon Leonardo
- Carmona Parraga Isidoro
- Cegarra Morales Jose Raul
- Daries Juan Pedro
- De Caceres Gil Miguel Angel
- De Diego Vargas Maria Eugenia
- Demir Cengiz
- Diaz Cazorla Emilio
- Diaz Hernandez Amparo
- Diaz Hernandez Amparo
- Diaz Rodriguez Juan Jose
- Fernandez Aliaga Javier
- GESTIMED LEVANTE SL
- Goizueta Carriles Eladio
- Gutierrez Gil Juan Carlos
- Jimenez Mate Borja
- Lazaro Carrasco Zarzo Beatriz
- Lopez Jimenez Encarnacion
- Lopez Puente Maria Jose
- Maneiros Diaz Jose Angel
- Martinez Mallen Laura
- Martinez Prieto-moreno Alberto
- Mata Lopez Tofiño Antonio
- Mateos Gomez Alberto
- Matias Sanchez Jorge
- Merino Jimenez Natalia
- Merino Jimenez Natalia
- Montilla Gutierrez Ana
- Muñoz Lorenzo Eduardo
- Murciano Santolaya Carlota
- Ortega Gonzalez Jose Ignacio
- Pecero Aguila Alfonso
- Perez Lajara Martin
- Prieto Rodriguez Diego
- Ramirez Galvez Carolina
- Rodriguez Parron Jose Manuel
- Rodriguez Rodriguez Marco- Antonio
- Ruiz Fernandez Angel
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
- Segura Fernandez Cristina
- Tamayo Gonzalez Azucena
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Viñoles Fos Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32613 , F 224, S 8, H M 526951, I/A 29 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Empresa: FLAMENCO INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35404 , F 22, S 8, H M 636401, I/A 2 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: PORITE INVESTMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35058 , F 163, S 8, H M 630521, I/A 2 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Empresa: PROPIEDADES RESIDENCIALES SL
Apoderado
- Britto Leon Leonardo
- De Diego Vargas Maria Eugenia
- Goizueta Carriles Eladio
- Muñoz Lorenzo Eduardo
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32613 , F 215, S 8, H M 526951, I/A 21 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Empresa: ARIBETH INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- De Diego Vargas Maria Eugenia
- Freire Villanova Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31796 , F 80, S 8, H M 572186, I/A 4 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Empresa: PROPIEDADES RESIDENCIALES SL
Apoderado Solidario
- De Diego Vargas Maria Eugenia
- Freire Villanova Ana
- Llado Obrador Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30443 , F 134, S 8, H M 526951, I/A 19 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Información de DE DIEGO VARGAS MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de DE DIEGO VARGAS MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE DIEGO VARGAS MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos