MARTINEZ PASCUAL ELENA
Informe ejecutivo de MARTINEZ PASCUAL ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ PASCUAL ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIENES Y SERVICIOS CHARTER SL | Socio Unico | 12/02/2024 | |
SIAN LIVING SL | Administrador Unico | 11/03/2015 | |
CAMACOBA SL | Administrador Unico | 11/11/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PASCUAL ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PASCUAL ELENA
Empresa: BIENES Y SERVICIOS CHARTER SL
Socio Único
- Martinez Pascual Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 93, S 8, H A 189566, I/A 1 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-03
Empresa: LA MAISON DEL BUDA SL
Administrador Unico
- Martinez Pascual Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 90, S 8, H A 102936, I/A 4 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-03
Empresa: SIAN LIVING SL
Administrador Unico
- Martinez Pascual Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 175, S 8, H A 111430, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-03
Empresa: CAMACOBA SL
Administrador Unico
- Martinez Pascual Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 32, S 8, H A 71601, I/A 3 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-03
Empresa: CAMACOBA SL
Apoderado Mancomunado
- Barrera Jimenez Magdalena
- Martinez Pascual Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 32, S 8, H A 71601, I/A 3 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-03
Empresa: LA MAISON DEL BUDA SL
Administrador Unico
- Martinez Pascual Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 90, S 8, H A 102936, I/A 2 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-03
Empresa: LA MAISON DEL BUDA SL
Administrador Solidario
- Canto Penalva Fernando
- Martinez Pascual Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 90, S 8, H A 102936, I/A 2 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-03
Información de MARTINEZ PASCUAL ELENA
Mostramos los datos de MARTINEZ PASCUAL ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PASCUAL ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos