CANTO PENALVA FERNANDO
Informe ejecutivo de CANTO PENALVA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANTO PENALVA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADO EL MUELLE SL | Socio Unico | 05/02/2016 | |
MERCADO EL MUELLE SL | Administrador Unico | 05/02/2016 | |
SIAN LIVING SL | Apoderado | 13/03/2015 |
VINCULACIONES DE CANTO PENALVA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTO PENALVA FERNANDO
Empresa: LA MAISON DEL BUDA SL
Apoderado
- Canto Penalva Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 90, S 8, H A 102936, I/A 4 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-03
Empresa: MERCADO EL MUELLE SL
Administrador Unico
- Canto Penalva Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3921 , F 23, S 8, H A 148513, I/A 1 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-03
Empresa: MERCADO EL MUELLE SL
Socio Único
- Canto Penalva Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3921 , F 23, S 8, H A 148513, I/A 1 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-03
Empresa: SIAN LIVING SL
Apoderado
- Canto Penalva Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 175, S 8, H A 111430, I/A 3 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-03
Empresa: SIAN LIVING SL
Administrador Unico
- Canto Penalva Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 175, S 8, H A 111430, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-03
Empresa: CAMACOBA SL
Administrador Mancomunado
- Canto Penalva Fernando
- Conejero Zamorano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 32, S 8, H A 71601, I/A 3 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-03
Empresa: LA MAISON DEL BUDA SL
Apoderado
- Canto Penalva Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 90, S 8, H A 102936, I/A 3 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-03
Empresa: LA MAISON DEL BUDA SL
Administrador Solidario
- Canto Penalva Fernando
- Martinez Pascual Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 90, S 8, H A 102936, I/A 2 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-03
Información de CANTO PENALVA FERNANDO
Mostramos los datos de CANTO PENALVA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTO PENALVA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos