MARTINEZ NIEVES MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de MARTINEZ NIEVES MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ NIEVES MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEASE PLAN SERVICIOS SA | Apoderado | 08/04/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ NIEVES MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ NIEVES MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: GARANTHIA PLAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barbadillo Llorens Ignacio
- Bleda Morales Alberto
- Cisneros Alejandro Fernando
- De Mingo Fernandez Gloria
- Gabas Perez Manuel
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Garcia Torrijos Eva
- Isasi Sanchez Jose
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Martinez Nieves Maria De Los Angeles
- Perez Gonzalez Javier
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Ruiz Bulnes Francisco
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
- Sanchez Fernandez Valentin
- Soblechero Calvo Isabel
- Titos Osorio Sonia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33985 , F 191, S 8, H M 416541, I/A 50 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Empresa: GARANTHIA PLAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bleda Morales Alberto
- Chiva Pastor Silvia
- Chiva Pastor Silvia
- Cisneros Alejandro Fernando
- De Mingo Fernandez Gloria
- Gabas Perez Manuel
- Gabas Perez Manuel
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Garcia Torrijos Eva
- Isasi Sanchez Jose
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Martinez Nieves Maria De Los Angeles
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Y Ruiz De Gopegui Cristina
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
- Sanchez Fernandez Valentin
- Sanchez Fernandez Valentin
- Soblechero Calvo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33985 , F 184, S 8, H M 416541, I/A 42 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-28
Empresa: GARANTHIA PLAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33985 , F 184, S 8, H M 416541, I/A 41 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: GARANTHIA PLAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chiva Pastor Silvia
- De Mingo Fernandez Gloria
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Isasi Sanchez Jose
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Martinez Nieves Maria De Los Angeles
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Y Ruiz De Gopegui Cristina
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33985 , F 181, S 8, H M 416541, I/A 35 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Empresa: LEASE PLAN SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arroyo De Baro Pedro Luis
- Barbadillo Llorens Ignacio
- Barbadillo Llorens Ignacio
- Barbadillo Llorens Ignacio
- Cebrian Saceda Jesus
- Chiva Pastor Silvia
- Cisneros Alejandro Fernando
- Collazos Bermejo Francisco Javier
- De Mingo Fernandez Gloria
- Fernandez Bellon Antonio
- Gabas Perez Manuel
- Gabas Perez Manuel
- Gabas Perez Manuel
- Galvez Zaragoza Alicia
- Garcia De La Cruz Ana
- Guerra Fernandez Jaime
- Guerra Fernandez Jaime
- Henche Jimenez David
- Isasi Sanchez Jose
- Isasi Sanchez Jose
- Junquera Herrero Antonio
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Martin Iglesias Jose Miguel
- Martin Iglesias Jose Miguel
- Martinez Cordero Alfonso
- Martinez Cordero Alfonso
- Martinez Cordero Alfonso
- Martinez Moreno Francisco
- Martinez Moreno Francisco
- Martinez Nieves Maria De Los Angeles
- Martinez Ranera Florencio
- Martinez Ranera Florencio
- Ozaeta Heuse Igor
- Perez Gonzalez Javier
- Perez Gonzalez Javier
- Rivera Olascoaga Fernando
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Bulnes Francisco
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
- Usoz Freire Jaime
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11246 , F 164, S 8, H M 86103, I/A 146 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-28
Empresa: LEASE PLAN SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Nieves Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11246 , F 160, S 8, H M 86103, I/A 142 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Empresa: LEASE PLAN SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Nieves Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11246 , F 160, S 8, H M 86103, I/A 140 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Empresa: LEASE PLAN SERVICIOS SA
Apoderado
- Amate Bonachera Manuel
- Baviera Martinez Segismundo
- Castro Reboredo Jose Angel
- Cebrian Saceda Jesus
- Fra Vazquez David
- Galvez Zaragoza Alicia
- Isasi Sanchez Jose
- Lopez Alabau Sergi
- Lopez De Aguileta Clemente Roberto
- Martinez Moreno Francisco
- Martinez Nieves Maria De Los Angeles
- Muñoz Reinoso Francisco Javier
- Perez Gonzalez Javier
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Rivera Olascoaga Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11246 , F 159, S 8, H M 86103, I/A 139 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Información de MARTINEZ NIEVES MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de MARTINEZ NIEVES MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ NIEVES MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos