CHIVA PASTOR SILVIA
Informe ejecutivo de CHIVA PASTOR SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CHIVA PASTOR SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEASE PLAN SERVICIOS SA | Apoderado | 03/04/2018 | |
LEASE PLAN SERVICIOS SA | Apoderado | 13/11/2015 | 03/04/2018 |
LEASE PLAN SERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2015 | 03/04/2018 |
GARANTHIA PLAN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/03/2018 | |
GARANTHIA PLAN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2015 | 26/03/2018 |
GARANTHIA PLAN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2015 | 26/03/2018 |
ELYMUS HOLDING ESPAÑA SL | Apoderado | 22/03/2018 | |
ELYMUS HOLDING ESPAÑA SL | Apoderado | 10/11/2015 | 22/03/2018 |
ELYMUS HOLDING ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/08/2012 | 28/01/2016 |
LEASE PLAN SERVICIOS SA | Apoderado | 06/06/2012 | 13/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CHIVA PASTOR SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHIVA PASTOR SILVIA
Empresa: LEASE PLAN SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arroyo De Baro Pedro Luis
- Cebrian Saceda Jesus
- Chiva Pastor Silvia
- Cisneros Alejandro Fernando
- Collazos Bermejo Francisco Javier
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Gonzalez Moreno Maria Antonia
- Guerra Fernandez Jaime
- Henche Jimenez David
- Hurtado Gomez Jose
- Isasi Sanchez Jose
- Junquera Herrero Antonio
- Lanchas Trujillo Juan Luis
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Llinares Sanchez Pedro
- Lopez Guzman Javier
- Martinez Nieves Maria Angeles
- Medina Sanchez Miriam
- Moreno Garcia Juan Carlos
- Ozaeta Heusel Igor
- Perez Gonzalez Javier
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Quiñonero Fernandez Manuel
- Recuero Baltar Borja
- Rivera Olascoaga Fernando
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Y Ruiz De Gopegui Cristina
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
- Usoz Freire Jaime
Apoderado Solidario
Apoderado
- Chiva Pastor Silvia
- Chiva Pastor Silvia
- De Mingo Fernandez Gloria
- Gabas Perez Manuel
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Isasi Sanchez Jose
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Martinez Nieves Maria Angeles
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Y Ruiz De Gopegui Cristina
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
- Sanchez Fernandez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37162 , F 43, S 8, H M 86103, I/A 178 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Empresa: GARANTHIA PLAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bleda Morales Alberto
- Chiva Pastor Silvia
- Chiva Pastor Silvia
- Cisneros Alejandro Fernando
- De Mingo Fernandez Gloria
- Gabas Perez Manuel
- Gabas Perez Manuel
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Garcia Torrijos Eva
- Isasi Sanchez Jose
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Martinez Nieves Maria De Los Angeles
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Y Ruiz De Gopegui Cristina
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
- Sanchez Fernandez Valentin
- Sanchez Fernandez Valentin
- Soblechero Calvo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33985 , F 184, S 8, H M 416541, I/A 42 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-28
Empresa: ELYMUS HOLDING ESPAÑA SL
Apoderado
- Arroyo De Baro Pedro Luis
- Cebrian Saceda Jesus
- Chiva Pastor Silvia
- Chiva Pastor Silvia
- Chiva Pastor Silvia
- Cisneros Alejandro Fernando
- Collazos Bermejo Francisco Javier
- De Mingo Fernandez Gloria
- Gabas Perez Manuel
- Gabas Perez Manuel
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Guerra Fernandez Jaime
- Henche Jimenez David
- Hurtado Gomez Jose
- Isasi Sanchez Jose
- Isasi Sanchez Jose
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Martinez Nieves Maria Angeles
- Martinez Nieves Maria Angeles
- Perez Gonzalez Javier
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Quiñonero Fernandez Manuel
- Recuero Baltar Borja
- Rivera Olascoaga Fernando
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Y Ruiz De Gopegui Cristina
- Ruiz Y Ruiz De Gopegui Cristina
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
- Sanchez Fernandez Valentin
- Sanchez Fernandez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 65, S 8, H M 170439, I/A 78 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-28
Empresa: ELYMUS HOLDING ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arroyo De Baro Pedro Luis
- Barbadillo Llorens Ignacio
- Barbadillo Llorens Ignacio
- Barbadillo Llorens Ignacio
- Cebrian Saceda Jesus
- Chiva Pastor Silvia
- Cisneros Alejandro Fernando
- Collazos Bermejo Francisco Javier
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Guerra Fernandez Jaime
- Henche Jimenez David
- Hurtado Gomez Jose
- Isasi Sanchez Jose
- Isasi Sanchez Jose
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Martin Iglesias Jose Miguel
- Martin Iglesias Jose Miguel
- Martinez Moreno Francisco
- Martinez Nieves Maria Angeles
- Martinez Nieves Maria Angeles
- Perez Gonzalez Javier
- Perez Gonzalez Javier
- Pozuelo Pulido Maria Mercedes
- Pozuelo Pulido Maria Mercedes
- Pozuelo Pulido Maria Mercedes
- Recuero Baltar Borja
- Rivera Olascoaga Fernando
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Bulnes Francisco
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
- Sanchez Fernandez Valentin
- Sanchez Fernandez Valentin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 61, S 8, H M 170439, I/A 72 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Empresa: GARANTHIA PLAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chiva Pastor Silvia
- De Mingo Fernandez Gloria
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Isasi Sanchez Jose
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Martinez Nieves Maria De Los Angeles
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Y Ruiz De Gopegui Cristina
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33985 , F 181, S 8, H M 416541, I/A 35 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Empresa: LEASE PLAN SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arroyo De Baro Pedro Luis
- Cebrian Saceda Jesus
- Chiva Pastor Silvia
- Cisneros Alejandro Fernando
- Collazos Bermejo Francisco Javier
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Gonzalez Moreno Maria Antonia
- Guerra Fernandez Jaime
- Henche Jimenez David
- Hurtado Gomez Jose
- Isasi Sanchez Jose
- Junquera Herrero Antonio
- Lanchas Trujillo Juan Luis
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Llinares Sanchez Pedro
- Lopez Guzman Javier
- Martinez Nieves Maria Angeles
- Medina Sanchez Miriam
- Moreno Garcia Juan Carlos
- Ozaeta Heusel Igor
- Perez Gonzalez Javier
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Quiñonero Fernandez Manuel
- Recuero Baltar Borja
- Rivera Olascoaga Fernando
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Y Ruiz De Gopegui Cristina
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
- Usoz Freire Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 85, S 8, H M 86103, I/A 169 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Empresa: GARANTHIA PLAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23240 , F 212, S 8, H M 416541, I/A 32 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: LEASE PLAN SERVICIOS SA
Apoderado
- Chiva Pastor Silvia
- De Mingo Fernandez Gloria
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Isasi Sanchez Jose
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Martinez Nieves Maria Angeles
- Pozuelo Pulido Maria De Las Mercedes
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Y Ruiz De Gopegui Cristina
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 83, S 8, H M 86103, I/A 166 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Empresa: LEASE PLAN SERVICIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 82, S 8, H M 86103, I/A 165 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Empresa: LEASE PLAN SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Amate Bonachera Manuel
- Baviera Martinez Segismundo
- Cebrian Saceda Jesus
- Collazos Bermejo Francisco Javier
- Isasi Sanchez Jose
- Lopez De Aguileta Parada Roberto
- Lopez Guzman Javier
- Muñoz Reinoso Francisco Javier
- Ozaeta Heuse Igor
- Pozuelo Pulido Maria Mercedes
- Rivera Olascoaga Fernando
- Yelmo Galan Antonio
Apoderado
- Arroyo De Baro Pedro Luis
- Barbadillo Llorens Ignacio
- Barbadillo Llorens Ignacio
- Cebrian Saceda Jesus
- Chiva Pastor Silvia
- Cisneros Alejandro Fernando
- Collazos Bermejo Francisco Javier
- De Mingo Fernandez Gloria
- Gabas Perez Manuel
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Garcia-miguel Mascaraque Prado
- Gonzalez Moreno Maria Antonia
- Guerra Fernandez Jaime
- Hurtado Gomez Jose
- Isasi Sanchez Jose
- Isasi Sanchez Jose
- Junquera Herrero Antonio
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Linarejos Garcia Fernandez Maria
- Llinares Sanchez Pedro
- Lopez Guzman Francisco Javier
- Martinez Nieves Maria Angeles
- Martinez Nieves Maria Angeles
- Moreno Garcia Juan Carlos
- Perez Gonzalez Javier
- Perez Gonzalez Javier
- Pozuelo Pulido Maria Mercedes
- Recuero Baltar Borja
- Rivera Olascoaga Fernando
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Bulnes Francisco
- Ruiz Ruiz De Gopegui Cristina
- Ruiz Ruiz De Gopegui Cristina
- Saez Sanz Alberto
- Saez Sanz Alberto
- Sanchez Fernandez Valentin
- Sanchez Fernandez Valentin
- Velasco Moreno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 82, S 8, H M 86103, I/A 164 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
VER MAS ACTOS
Información de CHIVA PASTOR SILVIA
Mostramos los datos de CHIVA PASTOR SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHIVA PASTOR SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos