MARTINEZ MANSO ANTONIO NORBERTO
Informe ejecutivo de MARTINEZ MANSO ANTONIO NORBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE MARTINEZ MANSO ANTONIO NORBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINESSE RECTIFICADOS SL | Administrador Concursal | 28/02/2024 | |
PRECIMONTAJES SL | Administrador Concursal | 25/10/2023 | |
FRANCO MONTEFERRATO SL | Administrador Concursal | 26/09/2022 | |
FMU SINDICATURA CONCURSAL SLP | Consejero | 03/03/2022 | |
FMU SINDICATURA CONCURSAL SLP | Presidente | 03/03/2022 | |
URAZCA ESTACIONAMIENTOS SA | Administrador Concursal | 08/02/2017 | |
GRUPO SINDICATURA SLP | Presidente | 07/09/2016 | |
GRUPO SINDICATURA SLP | Apoderado | 10/01/2013 | |
GRUPO SINDICATURA SLP | Soc.Prof. | 27/12/2011 | |
GRUPO SINDICATURA SLP | Consejero | 27/12/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ MANSO ANTONIO NORBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MANSO ANTONIO NORBERTO
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESTAURACION SL
Nif:B48500755
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BILBAO
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:25/04/2022
Número Procedimiento Concursal:345/2022
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-3768
Inscripción:
0
Fecha Inscripción03/07/2024
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 3768,B , I/ 7 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-48
Empresa: FINESSE RECTIFICADOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FINESSE RECTIFICADOS SL
Nif:B48733489
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:30/01/2024
Número Procedimiento Concursal:35/2024
Datos Registrales:
Tomo:
3178
Libro:
0
Folio:
109
Hoja:
8-13004
Inscripción:
A
Fecha Inscripción28/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 109, S 8, H BI 13004, I/A A (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
Empresa: PRECIMONTAJES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PRECIMONTAJES SL
Nif:B95133575
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:04/09/2023
Número Procedimiento Concursal:75/2023
Datos Registrales:
Tomo:
3998
Libro:
0
Folio:
59
Hoja:
8-30000
Inscripción:
A
Fecha Inscripción25/10/2023
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 59, S 8, H BI 30000, I/A A (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-48
Empresa: FRANCO MONTEFERRATO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FRANCO MONTEFERRATO SL
Nif:B95308532
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:27/01/2022
Número Procedimiento Concursal:20/2022
Datos Registrales:
Tomo:
4409
Libro:
0
Folio:
221
Hoja:
8-39322
Inscripción:
A
Fecha Inscripción26/09/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 221, S 8, H BI 39322, I/A A (26/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESTAURACION SL
Nif:B48500755
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BILBAO
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:25/04/2022
Número Procedimiento Concursal:345/2022
Datos Registrales:
Tomo:
311
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-3768
Inscripción:
0
Fecha Inscripción18/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 178, S 8, H BI 3768,B , I/ A (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-48
Empresa: FMU SINDICATURA CONCURSAL SLP
Consejero
- Fernandez Hueto Maria Jesus
- Martinez Manso Antonio Norberto
- Urbaneja Negro Alberto
Presidente
- Martinez Manso Antonio Norberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6071 , F 135, S 8, H BI 78332, I/A 1 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-48
Empresa: ALIUS INVERSIONES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALIUS INVERSIONES SL
Nif:B82225350
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:ANER URIARTE CODON
Fecha de Resolución:09/02/2010
Número Procedimiento Concursal:58/10
Datos Registrales:
Tomo:
5003
Libro:
0
Folio:
18
Hoja:
8-53323
Inscripción:
9
Fecha Inscripción15/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5003 , F 18, S 8, H BI 53323, I/A 9 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-48
Empresa: INMUEBLES MUNGUIA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INMUEBLES MUNGUIA SL
Nif:B95287330
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:ANER URIARTE CODON
Fecha de Resolución:07/09/2010
Número Procedimiento Concursal:664/10
Datos Registrales:
Tomo:
4359
Libro:
0
Folio:
51
Hoja:
8-38205
Inscripción:
14
Fecha Inscripción14/04/2021
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4359 , F 51, S 8, H BI 38205, I/A 14 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-48
Empresa: ESTAMPACIONES DURANGO SA
Consejero
- Garate Cagigas Angel Maria
- Garate Narbaiza Olatz
- Martinez Manso Antonio Norberto
Presidente
Secretario
- Martinez Manso Antonio Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841 , F 107, S 8, H BI 20567, I/A 16 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-48
Empresa: HAIZEEN XENDRA SL
Consejero
- Garate Cagigas Angel Maria
- Garate Narbaiza Olatz
- Martinez Manso Antonio Norberto
Presidente
Secretario
- Martinez Manso Antonio Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4224 , F 139, S 8, H BI 35185, I/A 13 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-48
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ MANSO ANTONIO NORBERTO
Mostramos los datos de MARTINEZ MANSO ANTONIO NORBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MANSO ANTONIO NORBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos