MARTINEZ HERRAN GLORIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ HERRAN GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ HERRAN GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS HISPALENSES SA | Consejero | 04/01/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ HERRAN GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ HERRAN GLORIA
MiemComAuCnt
- Alvarez Casanova Francisco-javier
- Euba Aldape Eduardo
- Fuentes Candau Rafael
- Martinez Herran Gloria
- Muro Martinez Ramon
PresComAuCnt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 34, S 8, H M 196771, I/A 110 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28
Consejero
- Hernandez Jimenez Casquet Fernando
- Martinez Herran Gloria
Miem.Com.Ej.
- Martinez Herran Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 29, S 8, H M 196771, I/A 100 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Consejero
- Martinez Herran Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4273 , F 39, S 8, H SE 2138, I/A 64 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-41
Empresa: SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑOLA P4R SA
Miem.Com.Ej.
- Martinez Herran Gloria
- Sanchez Bustamante Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 17, S 8, H M 196771, I/A 80 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-28
Empresa: SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑOLA P4R SA
Consejero
- Martinez Herran Gloria
- Sanchez Bustamante Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 16, S 8, H M 196771, I/A 78 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-28
Empresa: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERIA SA
Consejero
- Fernandez-huertas Moraga Ignacio
- Linares Gil Maximino Ignacio
- Martinez Herran Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 180, S 8, H CA 32150, I/A 25 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-11
Empresa: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERIA SA
Consejero
- Martinez Herran Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 179, S 8, H CA 32150, I/A 21 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-11
Información de MARTINEZ HERRAN GLORIA
Mostramos los datos de MARTINEZ HERRAN GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ HERRAN GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos