FUENTES CANDAU RAFAEL
Informe ejecutivo de FUENTES CANDAU RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FUENTES CANDAU RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUINALEO FUENTES SL | Apoderado | 26/10/2012 | 15/07/2020 |
SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA EXPANSION EXTERIOR SA | MiemComAuCnt | 24/11/2014 | 11/08/2016 |
SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA EXPANSION EXTERIOR SA | Consejero | 28/11/2011 | 19/05/2014 |
VINCULACIONES DE FUENTES CANDAU RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES CANDAU RAFAEL
MiemComAuCnt
- Alvarez Casanova Francisco-javier
- Euba Aldape Eduardo
- Fuentes Candau Rafael
- Martinez Herran Gloria
- Muro Martinez Ramon
PresComAuCnt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 34, S 8, H M 196771, I/A 110 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28
Consejero
- Fuentes Candau Rafael
- Menendez De Luarca Bellido Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 32, S 8, H M 196771, I/A 105 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Empresa: AGUINALEO FUENTES SL
Apoderado
- Fuentes Candau Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30385 , F 72, S 8, H M 546852, I/A 2 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Empresa: SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑOLA P4R SA
Consejero
- Alvarez Casanova Francisco-javier
- Fuentes Candau Rafael
- Martin Barbero Isaac
- Valle Muñoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 19, S 8, H M 196771, I/A 86 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Información de FUENTES CANDAU RAFAEL
Mostramos los datos de FUENTES CANDAU RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES CANDAU RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos