MARTINEZ GARCIA MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de MARTINEZ GARCIA MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GARCIA MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTEC ENVIRONMENT SL | Administrador Unico | 01/02/2017 | |
TECNICOS EN MERCHANDISING DEL NORTE SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2010 | |
DISTRIBUCIONES LOGISTICAS DE BIZKAIA SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GARCIA MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GARCIA MARIA CRISTINA
Empresa: RESCOM ASESORES SL
Liquidador
- Blanco Lopez Jose Manuel
- Martinez Garcia Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 22, S 8, H BI 67445, I/A 2 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-48
Empresa: RESCOM ASESORES SL
Administrador Solidario
- Blanco Lopez Jose Manuel
- Martinez Garcia Maria Cristina
Liquidador
- Blanco Lopez Jose Manuel
- Martinez Garcia Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 22, S 8, H BI 67445, I/A 2 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-48
Empresa: GESTEC ENVIRONMENT SL
Administrador Unico
- Martinez Garcia Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45754 , F 211, S 8, H B 498001, I/A 1 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-08
Empresa: RESCOM ASESORES SL
Administrador Solidario
- Blanco Lopez Jose Manuel
- Martinez Garcia Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 21, S 8, H BI 67445, I/A 1 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-48
Administrador Mancomunado
- Casado Moran Monica
- Martinez Garcia Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 172, S 8, H BI 20918, I/A 8 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-48
Administrador Mancomunado
- De Pedro San Esteban Jesus Isidro
- Martinez Garcia Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 172, S 8, H BI 20918, I/A 8 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-48
Administrador Mancomunado
- Casado Moran Monica
- Martinez Garcia Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 27, S 8, H BI 20906, I/A 3 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-48
Administrador Mancomunado
- De Pedro San Esteban Jesus Isidro
- Martinez Garcia Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 27, S 8, H BI 20906, I/A 3 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-48
Información de MARTINEZ GARCIA MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de MARTINEZ GARCIA MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GARCIA MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos