BLANCO LOPEZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de BLANCO LOPEZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLANCO LOPEZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESCOM ASESORES SL | Liquidador | 12/06/2018 | 12/06/2018 |
RESCOM ASESORES SL | Administrador Solidario | 25/01/2016 | 12/06/2018 |
GRUPO COSTAS GALEGAS DE CELEIRO SL | Socio Unico | 30/11/2015 | 31/08/2016 |
GRUPO COSTAS GALEGAS DE CELEIRO SL | Administrador Unico | 30/11/2015 | 31/08/2016 |
GRUPO COSTAS GALEGAS DE CELEIRO SL | Administrador Solidario | 31/03/2014 | 30/11/2015 |
VINCULACIONES DE BLANCO LOPEZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO LOPEZ JOSE MANUEL
Empresa: RESCOM ASESORES SL
Liquidador
- Blanco Lopez Jose Manuel
- Martinez Garcia Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 22, S 8, H BI 67445, I/A 2 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-48
Empresa: RESCOM ASESORES SL
Administrador Solidario
- Blanco Lopez Jose Manuel
- Martinez Garcia Maria Cristina
Liquidador
- Blanco Lopez Jose Manuel
- Martinez Garcia Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 22, S 8, H BI 67445, I/A 2 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-48
Empresa: BLANCO LINARES SL
Administrador Unico
- Blanco Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 148, S 8, H LU 17415, I/A 3 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-27
Empresa: RESCOM ASESORES SL
Administrador Solidario
- Blanco Lopez Jose Manuel
- Martinez Garcia Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 21, S 8, H BI 67445, I/A 1 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-48
Empresa: BLANCO LINARES SL
Administrador Unico
- Blanco Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 147, S 8, H LU 17415, I/A 2 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-27
Empresa: BLANCO LINARES SL
Administrador Solidario
- Blanco Lopez Jose Manuel
- Linares Sanz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 147, S 8, H LU 17415, I/A 2 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-27
Empresa: BLANCO LINARES SL
Socio Único
- Blanco Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 147, S 8, H LU 17415, I/A 2 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-27
Empresa: BLANCO LINARES SL
Administrador Solidario
- Blanco Lopez Jose Manuel
- Linares Sanz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 146, S 8, H LU 17415, I/A 1 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-27
Información de BLANCO LOPEZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de BLANCO LOPEZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO LOPEZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos