MARTINEZ DE PISON CAVERO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ DE PISON CAVERO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ DE PISON CAVERO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENCIA UNIVERSITARIA PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO SA | Presidente | 06/03/2013 | 29/10/2013 |
AGENCIA UNIVERSITARIA PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO SA | Consejero | 06/04/2011 | 06/03/2013 |
UNIVERSIA ESPAÑA RED DE UNIVERSIDADES SA | Consejero | 27/12/2010 | 30/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ DE PISON CAVERO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ DE PISON CAVERO JOSE MARIA
Consejero
- Martinez De Pison Cavero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28722 , F 213, S 8, H M 517203, I/A 7 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Presidente
- Arnaez Vadillo Jose
- Collado Yurrita Miguel-angel
- Martinez De Pison Cavero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28722 , F 213, S 8, H M 517203, I/A 7 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Consejero
Presidente
- Collado Yurrita Miguel-angel
- Martinez Ataz Ernesto
- Martinez De Pison Cavero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28722 , F 213, S 8, H M 517203, I/A 7 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Empresa: PORTAL UNIVERSIA SA
Consejero
- Jimenez Salinas Colomer Esther
- Martinez De Pison Cavero Jose Maria
- Ripoll Aracil Ana
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28900 , F 184, S 8, H M 264916, I/A 83 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Consejero
- Dossman Morales Carlos Alberto
- Gavira Tomas Ignacio
- Martinez Ataz Ernesto
- Martinez De Pison Cavero Jose Maria
- Pavon De Paula Santos
- Sacristan Represa Marcos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28722 , F 207, S 8, H M 517203, I/A 1 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Empresa: PORTAL UNIVERSIA SA
Consejero
- Barja Perez Jose Maria
- Geli De Ciurana Ana Maria
- Lopez Perez Manuel
- Martinez De Pison Cavero Jose Maria
- Roldan Nogueras Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22213 , F 105, S 8, H M 264916, I/A 68 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28
Información de MARTINEZ DE PISON CAVERO JOSE MARIA
Mostramos los datos de MARTINEZ DE PISON CAVERO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ DE PISON CAVERO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos