BARJA PEREZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BARJA PEREZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARJA PEREZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIVERSIA ESPAÑA RED DE UNIVERSIDADES SA | Consejero | 27/12/2010 | 07/05/2012 |
PARQUE TECNOLOXICO DE GALICIA SA | Consejero | 16/06/2009 |
VINCULACIONES DE BARJA PEREZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARJA PEREZ JOSE MARIA
Empresa: PORTAL UNIVERSIA SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28900 , F 180, S 8, H M 264916, I/A 77 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Empresa: PORTAL UNIVERSIA SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22213 , F 105, S 8, H M 264916, I/A 68 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28
Empresa: PARQUE TECNOLOGICO DE GALICIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Blazquez Fernandez Alvaro Dario Honorato
- Barja Perez Jose Maria
- Barro Ameneiro Senen
- Blanco Alvarez Fernando Xavier
- Fernandez Celis Jose Luis
- Fernandez Ojea Ovidio
- Freire Couto Jose Manuel
- Gago Rodriguez Alberto
- Jardon Dacal Xose Anton
- Mato De La Iglesia Salustiano
- Mendez Grande Jose
- Perez Perez Miguel Angel
- RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO
- Sanchez Vidal Alexandre
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 789 , F 152, S 8, H OR 1207, I/A 39 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-32
Información de BARJA PEREZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de BARJA PEREZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARJA PEREZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos