MARTINEZ DE LA FUENTE EMILIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ DE LA FUENTE EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ DE LA FUENTE EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACUMBAMAIL SL | Apoderado Solidario | 25/04/2024 | |
TEAMSYSTEM HUB ESPAÑA SL | Secretario | 01/03/2024 | |
TEAMSYSTEM HUB ESPAÑA SL | Consejero | 01/03/2024 | |
ACUMBAMAIL SL | Presidente | 03/08/2023 | |
ACUMBAMAIL SL | Consejero | 03/08/2023 | |
BILLIN FACTURA ELECTRONICA SL | Apoderado | 16/06/2023 | |
MY EXPENSES SL | Apoderado Solidario | 14/06/2023 | |
MARCLAMARA SL | Consejero | 03/05/2023 | |
MARCLAMARA SL | Vicepresidente | 03/05/2023 | |
MARCLAMARA SL | Apoderado | 03/05/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ DE LA FUENTE EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ DE LA FUENTE EMILIO
Empresa: ACUMBAMAIL SL
Apoderado Solidario
- Arriaga Sanchez Ignacio
- Cabanillas Carrillo Rafael
- Causero Enrico
- Martinez De La Fuente Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650 , F 69, S 8, H CR 21870, I/A 15 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-13
Empresa: TEAMSYSTEM HUB ESPAÑA SL
Consejero
- Ennio Angelo Romanini
- Enrico Causeo
- Martinez De La Fuente Emilio
Presidente
Secretario
- Martinez De La Fuente Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46149 , F 18, S 8, H B 511060, I/A 4 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-08
Empresa: ACUMBAMAIL SL
Consejero
- Causero Enrico
- Giovanni Cohen Tommaso
- Martinez De La Fuente Emilio
Presidente
- Martinez De La Fuente Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650 , F 68, S 8, H CR 21870, I/A 12 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-13
Empresa: SOFTWARE DEL SOL SA
Apoderado Solidario
- Causero Enrico
- Martinez De La Fuente Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 701 , F 105, S 8, H J 4552, I/A 30 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-23
Empresa: BILLIN FACTURA ELECTRONICA SL
Apoderado
- Causero Enrico
- Cohen Tommaso Giovanni
- De La Cueva Orbe Marcos
- Goya Quijano Diego
- Martinez De La Fuente Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921 , F 124, S 8, H BI 75099, I/A 5 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Empresa: MY EXPENSES SL
Apoderado Solidario
- Causero Enrico
- Cohen Tommaso Giovanni
- De La Cueva Orbe Marcos
- Goya Quijano Diego
- Martinez De La Fuente Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36020 , F 17, S 8, H M 578217, I/A 20 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: MARCLAMARA SL
Apoderado
- Causero Enrico
- Martin Navazo Rafael
- Martinez De La Fuente Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 16, S 8, H M 596318, I/A 6 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: MARCLAMARA SL
Consejero
- Causero Enrico
- Cohen Tommaso Giovanni
- Martin Navazo Rafael
- Martinez De La Fuente Emilio
- Romanini Ennio Angelo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Martinez De La Fuente Emilio
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 12, S 8, H M 596318, I/A 5 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: APLIFISA SL
Apoderado Solidario
- Causero Enrico
- Martinez De La Fuente Emilio
- Sanchez Martin Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 149, S 8, H SA 66, I/A 9 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-37
Empresa: APLIFISA SL
Consejero Independiente
- Martinez De La Fuente Emilio
Consejero
- Causero Enrico
- Cohen Tommaso Giovani
- Martinez De La Fuente Emilio
- Romanini Ennio Angelo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Martinez De La Fuente Emilio
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 133, S 8, H SA 66, I/A 8 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-37
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ DE LA FUENTE EMILIO
Mostramos los datos de MARTINEZ DE LA FUENTE EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ DE LA FUENTE EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos