CAUSERO ENRICO
Informe ejecutivo de CAUSERO ENRICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAUSERO ENRICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACUMBAMAIL SL | Apoderado Solidario | 25/04/2024 | |
ACUMBAMAIL SL | Consejero | 03/08/2023 | |
BILLIN FACTURA ELECTRONICA SL | Apoderado | 16/06/2023 | |
MY EXPENSES SL | Apoderado Solidario | 14/06/2023 | |
MARCLAMARA SL | Apoderado | 03/05/2023 | |
MARCLAMARA SL | Consejero | 03/05/2023 | |
MARCLAMARA SL | Presidente | 03/05/2023 | |
APLIFISA SL | Consejero | 19/04/2023 | |
APLIFISA SL | Apoderado Solidario | 19/04/2023 | |
APLIFISA SL | Presidente | 19/04/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CAUSERO ENRICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAUSERO ENRICO
Empresa: ACUMBAMAIL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650 , F 69, S 8, H CR 21870, I/A 15 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-13
Empresa: ACUMBAMAIL SL
Consejero
- Causero Enrico
- Giovanni Cohen Tommaso
- Martinez De La Fuente Emilio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650 , F 68, S 8, H CR 21870, I/A 12 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-13
Empresa: SOFTWARE DEL SOL SA
Apoderado Solidario
- Causero Enrico
- Martinez De La Fuente Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 701 , F 105, S 8, H J 4552, I/A 30 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-23
Empresa: BILLIN FACTURA ELECTRONICA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921 , F 124, S 8, H BI 75099, I/A 5 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Empresa: BILLIN FACTURA ELECTRONICA SL
Apoderado
- Causero Enrico
- Cohen Tommaso Giovanni
- De La Cueva Orbe Marcos
- Goya Quijano Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921 , F 124, S 8, H BI 75099, I/A 5 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Empresa: MY EXPENSES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36020 , F 17, S 8, H M 578217, I/A 20 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: MY EXPENSES SL
Apoderado Mancomunado
- Causero Enrico
- Cohen Tommaso Giovanni
- De La Cueva Orbe Marcos
- Goya Quijano Diego
Apoderado Solidario
- Causero Enrico
- Cohen Tommaso Giovanni
- De La Cueva Orbe Marcos
- Goya Quijano Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36020 , F 17, S 8, H M 578217, I/A 20 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: MARCLAMARA SL
Apoderado
- Causero Enrico
- Martin Navazo Rafael
- Martinez De La Fuente Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 16, S 8, H M 596318, I/A 6 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: MARCLAMARA SL
Consejero
Presidente
- Causero Enrico
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 12, S 8, H M 596318, I/A 5 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: APLIFISA SL
Apoderado Solidario
- Causero Enrico
- Martinez De La Fuente Emilio
- Sanchez Martin Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 149, S 8, H SA 66, I/A 9 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-37
VER MAS ACTOS
Información de CAUSERO ENRICO
Mostramos los datos de CAUSERO ENRICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAUSERO ENRICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos