MARTINEZ DE LA CUESTA LUIS
Informe ejecutivo de MARTINEZ DE LA CUESTA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ DE LA CUESTA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLGE HOUSE SL | Apoderado Solidario | 05/12/2023 | |
GREEN POINT FERTILIZERS SL | Apoderado Solidario | 17/12/2015 | |
MERCO CROP EC SL | Apoderado | 20/12/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ DE LA CUESTA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ DE LA CUESTA LUIS
Empresa: COLGE HOUSE SL
Apoderado Solidario
- Barreto Gomez Mayra Julieth
- Martinez De La Cuesta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6410, L 5318, F 62, S 8, H MA177347, I/A 2 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-29
Empresa: CROP HOME SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Martinez De La Cuesta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 131, S 8, H MA107837, I/A 7 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-29
Empresa: GREEN POINT HT SL
Apoderado
- Martinez De La Cuesta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569, L 2481, F 15, S 8, H MA 70681, I/A 17 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-29
Empresa: NATUR MOL HOUSE SL
Apoderado
- Martinez De La Cuesta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5741, L 4648, F 125, S 8, H MA 93491, I/A 18 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-29
Empresa: CROP HOME SL
Apoderado
- Martinez De La Cuesta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 130, S 8, H MA107837, I/A 6 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-29
Empresa: CROP HOME SL
Administrador Unico
- Martinez De La Cuesta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 130, S 8, H MA107837, I/A 5 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-29
Empresa: NATUR MOL HOUSE SL
Apoderado
- Martinez De La Cuesta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379, L 3288, F 142, S 8, H MA 93491, I/A 16 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-29
Empresa: NATUR MOL HOUSE SL
Administrador Unico
- Martinez De La Cuesta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379, L 3288, F 142, S 8, H MA 93491, I/A 15 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-29
Empresa: GREEN POINT HT SL
Apoderado
- Martinez De La Cuesta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569, L 2481, F 14, S 8, H MA 70681, I/A 15 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-29
Empresa: GREEN POINT HT SL
Administrador Unico
- Martinez De La Cuesta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569, L 2481, F 14, S 8, H MA 70681, I/A 14 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-29
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ DE LA CUESTA LUIS
Mostramos los datos de MARTINEZ DE LA CUESTA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ DE LA CUESTA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos