MARTINEZ BAREA SORAYA LUCRECIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ BAREA SORAYA LUCRECIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ BAREA SORAYA LUCRECIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROP HOME SL | Apoderado Solidario | 23/03/2011 | 27/09/2023 |
NATUR MOL HOUSE SL | Apoderado | 09/01/2009 | 12/03/2013 |
GREEN POINT HT SL | Apoderado | 26/04/2012 | 12/03/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BAREA SORAYA LUCRECIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BAREA SORAYA LUCRECIA
Empresa: CROP HOME SL
Apoderado Solidario
- Martinez Barea Luis Miguel
- Martinez Barea Soraya Lucrecia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 131, S 8, H MA107837, I/A 7 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-29
Empresa: GREEN POINT HT SL
Apoderado
- Martinez Barea Soraya Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569, L 2481, F 13, S 8, H MA 70681, I/A 11 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-29
Empresa: NATUR MOL HOUSE SL
Apoderado
- Martinez Barea Soraya Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379, L 3288, F 141, S 8, H MA 93491, I/A 11 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-29
Empresa: GREEN POINT HT SL
Apoderado
- Martinez Barea Soraya Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569, L 2481, F 13, S 8, H MA 70681, I/A 9 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-29
Empresa: CROP HOME SL
Apoderado Solidario
- Martinez Barea Luis Miguel
- Martinez Barea Soraya Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 129, S 8, H MA107837, I/A 2 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-29
Empresa: NATUR MOL HOUSE SL
Apoderado
- Martinez Barea Soraya Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379, L 3288, F 139, S 8, H MA 93491, I/A 4 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Información de MARTINEZ BAREA SORAYA LUCRECIA
Mostramos los datos de MARTINEZ BAREA SORAYA LUCRECIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BAREA SORAYA LUCRECIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos