MARTINEZ CORCES MARIA JESUS
Informe ejecutivo de MARTINEZ CORCES MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ CORCES MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALDECORSA SA | Apoderado | 25/07/2023 | |
VALDECORSA SA | Secretario | 13/10/2021 | |
VALDECORSA SA | Consejero | 13/10/2021 | |
APOSAN SA | Consejero | 14/08/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CORCES MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CORCES MARIA JESUS
Empresa: VALDECORSA SA
Apoderado
- Martinez Corces Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 108, S 8, H M 71486, I/A 12 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Empresa: VALDECORSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Corces Maria Jesus
- Martinez Corces Marta
- Martinez Martinez Mariano
Presidente
Secretario
- Martinez Corces Maria Jesus
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 107, S 8, H M 71486, I/A 11 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Empresa: VALDECORSA SA
Administrador Solidario
- Martinez Corces Maria Jesus
- Martinez Martinez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 107, S 8, H M 71486, I/A 11 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Empresa: MASACOR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 205, S 8, H M 98557, I/A 41 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Empresa: VALDECORSA SA
Administrador Solidario
- Martinez Corces Maria Jesus
- Martinez Martinez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 106, S 8, H M 71486, I/A 10 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-28
Empresa: APOSAN SA
Consejero
- Cortes Perez Maria Del Mar
- Martinez Corces Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15249 , F 29, S 8, H M 98558, I/A 47 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
Empresa: MASACOR SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 204, S 8, H M 98557, I/A 39 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Empresa: VALDECORSA SA
Administrador Solidario
- Martinez Corces Maria Jesus
- Martinez Martinez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 106, S 8, H M 71486, I/A 9 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Empresa: MASACOR SA
Consejero
- Martinez Corces Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 203, S 8, H M 98557, I/A 37 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-28
Empresa: APOSAN SA
Consejero
- Martinez Corces Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15249 , F 29, S 8, H M 98558, I/A 45 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-28
Información de MARTINEZ CORCES MARIA JESUS
Mostramos los datos de MARTINEZ CORCES MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CORCES MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos