GAYOSO REY JOSE RAMON
Informe ejecutivo de GAYOSO REY JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GAYOSO REY JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLELAR SL | Administrador Solidario | 11/08/2014 | 03/04/2018 |
MASACOR SA | Vicepresidente | 14/08/2012 | 24/11/2016 |
MASACOR SA | Consejero | 14/08/2012 | 24/11/2016 |
VINCULACIONES DE GAYOSO REY JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAYOSO REY JOSE RAMON
Empresa: VALLELAR SL
Administrador Solidario
- Gayoso Megia Maria Aranzazu
- Gayoso Rey Jose Ramon
- Megia Mansilla Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3127 , F 33, S 8, H M 53443, I/A 11 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: MASACOR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gayoso Rey Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 205, S 8, H M 98557, I/A 41 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Empresa: VALLELAR SL
Administrador Solidario
- Gayoso Megia Maria Aranzazu
- Gayoso Rey Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3127 , F 33, S 8, H M 53443, I/A 10 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: MASACOR SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Gayoso Rey Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 204, S 8, H M 98557, I/A 39 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Información de GAYOSO REY JOSE RAMON
Mostramos los datos de GAYOSO REY JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAYOSO REY JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos