MARTINEZ CASTRO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ CASTRO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ CASTRO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONES GASTEIZ SL | Socio Unico | 18/07/2013 | |
EDICIONES GASTEIZ SL | Administrador Unico | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CASTRO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CASTRO JOSE MARIA
Empresa: EDICIONES GASTEIZ SL
Socio Único
- Martinez Castro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 27, S 8, H TF 48706, I/A 3 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Empresa: SPACIO DE COSMETICA SL
Administrador Solidario
- Martinez Castro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 21, S 8, H TF 38582, I/A 3 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Empresa: EDICIONES GASTEIZ SL
Administrador Unico
- Martinez Castro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 27, S 8, H TF 48706, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Empresa: EDICIONES GASTEIZ SL
Administrador Solidario
- Bermudez Barco Alejandro Gustavo
- Martinez Castro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 27, S 8, H TF 48706, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Empresa: SPACIO DE COSMETICA SL
Administrador Solidario
- Hernandez Perez Tania Raquel
- Martinez Castro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 21, S 8, H TF 38582, I/A 2 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-38
Empresa: EDICIONES GASTEIZ SL
Administrador Solidario
- Bermudez Barco Alejandro Gustavo
- Martinez Castro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 25, S 8, H TF 48706, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-38
Información de MARTINEZ CASTRO JOSE MARIA
Mostramos los datos de MARTINEZ CASTRO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CASTRO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos