BERMUDEZ BARCO ALEJANDRO GUSTAVO
Informe ejecutivo de BERMUDEZ BARCO ALEJANDRO GUSTAVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERMUDEZ BARCO ALEJANDRO GUSTAVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONES GASTEIZ SL | Administrador Solidario | 12/05/2011 | 11/01/2013 |
SPACIO DE COSMETICA SL | Administrador Unico | 15/06/2011 |
VINCULACIONES DE BERMUDEZ BARCO ALEJANDRO GUSTAVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMUDEZ BARCO ALEJANDRO GUSTAVO
Empresa: EDICIONES GASTEIZ SL
Administrador Solidario
- Bermudez Barco Alejandro Gustavo
- Martinez Castro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 27, S 8, H TF 48706, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Empresa: SPACIO DE COSMETICA SL
Administrador Unico
- Bermudez Barco Alejandro Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 21, S 8, H TF 38582, I/A 2 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-38
Empresa: EDICIONES GASTEIZ SL
Administrador Solidario
- Bermudez Barco Alejandro Gustavo
- Martinez Castro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 25, S 8, H TF 48706, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-38
Información de BERMUDEZ BARCO ALEJANDRO GUSTAVO
Mostramos los datos de BERMUDEZ BARCO ALEJANDRO GUSTAVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMUDEZ BARCO ALEJANDRO GUSTAVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos