MARTINEZ BONILLA ISABEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ BONILLA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MARTINEZ BONILLA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BONILLA ISABEL
Empresa: ASP GLOBAL REPORTS PROVIDER SL
Administrador Solidario
- Martinez Bonilla Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36783 , F 115, S 8, H B 286348, I/A 9 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-08
Empresa: ASP GLOBAL REPORTS PROVIDER SL
Administrador Solidario
- Martinez Bonilla Isabel
- Vidaña Martinez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36783 , F 114, S 8, H B 286348, I/A 8 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Empresa: SERTEC FARMA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Calduch Porta Vicenc Joan
- Casas Sanchez Xavier
- Martinez Bonilla Isabel
- Pardo Polo David
- Plano Abad Brian
- Vidaña Moyano Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47317 , F 81, S 8, H B 548372, I/A 1 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-08
Administrador Solidario
- Martinez Bonilla Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 54, S 8, H B 128202, I/A 11 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-08
Administrador Solidario
- Dachs Porta Joan
- Martinez Bonilla Isabel
- Vidaña Moyano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 54, S 8, H B 128202, I/A 10 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Administrador Unico
- Martinez Bonilla Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 54, S 8, H B 128202, I/A 10 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Información de MARTINEZ BONILLA ISABEL
Mostramos los datos de MARTINEZ BONILLA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BONILLA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos