CALDUCH PORTA VICENC JOAN
Informe ejecutivo de CALDUCH PORTA VICENC JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 38
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CALDUCH PORTA VICENC JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGMA PHARMA SL | Apoderado Mancomunado | 03/11/2021 | |
ACTIBIOS DISTRIBUCIONS 2 SL | Apoderado Mancomunado | 28/10/2021 | |
ACTIBIOS DISTRIBUCIONS 2 SL | Apoderado Mancomunado | 19/04/2018 | 23/09/2021 |
ACTIBIOS DISTRIBUCIONS 2 SL | Apoderado Mancomunado | 23/09/2021 | |
VADEFARMA SL | Apoderado Mancomunado | 20/06/2018 | 27/04/2021 |
VADEFARMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2016 | 27/04/2021 |
SIGMA PHARMA SL | Apoderado Mancomunado | 23/06/2020 | 27/04/2021 |
SIGMA PHARMA SL | Apoderado Mancomunado | 27/04/2021 | |
ACTIBIOS DISTRIBUCIONS 2 SL | Consejero | 30/01/2014 | 26/11/2020 |
ACTIBIOS DISTRIBUCIONS 2 SL | Presidente | 13/03/2018 | 26/11/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CALDUCH PORTA VICENC JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDUCH PORTA VICENC JOAN
Empresa: SIGMA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47480 , F 153, S 8, H B 447757, I/A 25 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-08
Empresa: LOGISTICA INTEGRAL DE FARMACIA 2 SL
Apoderado Mancomunado
- Argelaguet Argemi Santiago
- Calduch Porta Vicenc Joan
- Carceller Martinez Francisco
- Casals Ximenes Elisenda
- Casas Sanchez Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45513 , F 19, S 8, H B 447756, I/A 19 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: LOGISTICA INTEGRAL DE FARMACIA 2 SL
Apoderado Mancomunado
- Argelaguet Argemi Santiago
- Argelaguet Argemi Santiago
- Calduch Porta Vicenc Joan
- Calduch Porta Vicenc Joan
- Carceller Martinez Francisco
- Carceller Martinez Francisco
- Casals Ximenes Elisenda
- Casals Ximenes Elisenda
- Casas Sanchez Xavier
- Casas Sanchez Xavier
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45513 , F 19, S 8, H B 447756, I/A 18 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-08
Empresa: LOGISTICA INTEGRAL DE FARMACIA 2 SL
Consejero
- Argelaguet Argemi Santiago
- Calduch Porta Vicenc Joan
Presidente
- Calduch Porta Vicenc Joan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45513 , F 14, S 8, H B 447756, I/A 12 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-08
Empresa: SIGMA PHARMA SL
Consejero
- Calduch Porta Vicenc Joan
Secretario
- Calduch Porta Vicenc Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45512 , F 188, S 8, H B 447757, I/A 19 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Empresa: LOGISTICA INTEGRAL DE FARMACIA SL
Consejero
- Calduch Porta Vicenc Joan
Presidente
- Calduch Porta Vicenc Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45179 , F 200, S 8, H B 403974, I/A 25 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-08
Empresa: SERTEC FARMA SL
Consejero
- Calduch Porta Vicenc Joan
Presidente
- Calduch Porta Vicenc Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47317 , F 85, S 8, H B 548372, I/A 3 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
Empresa: SIGMA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado
- Artal Lerin Miguel Angel
- Calduch Porta Vicenc Joan
- Casas Sanchez Xavier
- Del Rio Ferreiro Juan
- Echeveste Elosegui Fernando
- Pardo Polo David
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45512 , F 187, S 8, H B 447757, I/A 17 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-08
Empresa: SIGMA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado
- Artal Lerin Miguel Angel
- Calduch Porta Vicenc Joan
- Casas Sanchez Xavier
- Del Rio Ferreiro Juan
- Echeveste Elosegui Fernando
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45512 , F 185, S 8, H B 447757, I/A 16 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-08
Empresa: SIGMA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado
- Argelaguet Argemi Santiago
- Argelaguet Argemi Santiago
- Calduch Porta Vicenc Joan
- Calduch Porta Vicenc Joan
- Carceller Martinez Francisco
- Carceller Martinez Francisco
- Casals Ximenes Elisenda
- Casals Ximenes Elisenda
- Casas Sanchez Xavier
- Casas Sanchez Xavier
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45512 , F 185, S 8, H B 447757, I/A 15 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-08
VER MAS ACTOS
Información de CALDUCH PORTA VICENC JOAN
Mostramos los datos de CALDUCH PORTA VICENC JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDUCH PORTA VICENC JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos