MARTIN ZARAUZ GOYOAGA
Informe ejecutivo de MARTIN ZARAUZ GOYOAGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN ZARAUZ GOYOAGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS CATEMANP SL | Apoderado Solidario | 09/04/2024 |
VINCULACIONES DE MARTIN ZARAUZ GOYOAGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ZARAUZ GOYOAGA
Apoderado Mancomunado
- Alberto Basauri Verdejo
- Beatriz Lopez-molina Benito
- Constanza Gastelu-iturri Alfonso
- Enrique Guezala Garcia
- Jose Ignacio Diez Ortiz
- Laura Blanco Villaro
- Manuel Bustos Gago
- Maria Del Carmen Iglesias Barral
- Miguel Angel Gastearena Larrea
- Nicolas Maria Klingenberg Calvo
- Olatz Otaola Perez
- Ricardo Lopez Lopez
- Sara Santin Ruiz
Apoderado Solidario
- Alberto Basauri Verdejo
- Beatriz Lopez-molina Benito
- Constanza Gastelu-iturri Alfonso
- Enrique Guezala Garcia
- Gonzalo Silveiro Regulez
- Jose Ignacio Diez Ortiz
- Juan Pablo Rodriguez-losada Genua
- Laura Blanco Villaro
- Manuel Bustos Gago
- Maria Aguado Molla
- Maria Del Carmen Iglesias Barral
- Martin Zarauz Goyoaga
- Miguel Angel Gastearena Larrea
- Nicolas Maria Klingenberg Calvo
- Olatz Otaola Perez
- Pilar Martinez De Albornoz Tarongi
- Ricardo Lopez Lopez
- Santiago Aguirre Guardo
- Sara Santin Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 159, S 8, H TO 6225, I/A 23 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-45
Apoderado Mancomunado
- Alberto Basauri Verdejo
- Beatriz Lopez-molina Benito
- Constanza Gastelu-iturri Alfonso
- Enrique Guezala Garcia
- Jose Ignacio Diez Ortiz
- Laura Blanco Villaro
- Manuel Bustos Gago
- Maria Del Carmen Iglesias Barral
- Miguel Angel Gastearena Larrea
- Nicolas Maria Klingenberg Calvo
- Olatz Otaola Perez
- Ricardo Lopez Lopez
- Sara Santin Ruiz
Apoderado Solidario
- Alberto Basauri Verdejo
- Beatriz Lopez-molina Benito
- Constanza Gastelu-iturri Alfonso
- Enrique Guezala Garcia
- Gonzalo Silveiro Regulez
- Jose Ignacio Diez Ortiz
- Laura Blanco Villaro
- Manuel Bustos Gago
- Maria Del Carmen Iglesias Barral
- Martin Zarauz Goyoaga
- Miguel Angel Gastearena Larrea
- Nicolas Maria Klingenberg Calvo
- Olatz Otaola Perez
- Pilar Martinez De Albornoz Tarongi
- Ricardo Lopez Lopez
- Santiago Aguirre Guardo
- Sara Santin Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 199, S 8, H TO 6225, I/A 21 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-45
Empresa: VAILLANT SERVI TECNIC GIRONA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Basauri Verdejo
- Beatriz Lopez-molina Benito
- Carmen Iglesias Barral
- Constanza Gastelu-iturri Alfonso
- David Aguirre Romero
- Enrique Guezala Garcia
- Jose Ignacio Diez Ortiz
- Laura Blanco Villaro
- Miguel Gastearena Larrea
- Nicolas Maria Klingenberg Calvo
- Olatz Otaola Perez
- Ricardo Lopez Lopez
- Sara Santin Ruiz
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 123, S 8, H GI 46305, I/A 13 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-17
Empresa: VAILLANT SERVI TECNIC GIRONA SL
Secretario No Consejero
- Martin Zarauz Goyoaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2672 , F 53, S 8, H GI 46305, I/A 9 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-17
Empresa: VAILLANT SERVI TECNIC GIRONA SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Martin Zarauz Goyoaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2672 , F 53, S 8, H GI 46305, I/A 8 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-17
Información de MARTIN ZARAUZ GOYOAGA
Mostramos los datos de MARTIN ZARAUZ GOYOAGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ZARAUZ GOYOAGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos