CARMEN IGLESIAS BARRAL
Informe ejecutivo de CARMEN IGLESIAS BARRAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARMEN IGLESIAS BARRAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAILLANT SERVI TECNIC GIRONA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/07/2020 | 19/01/2021 |
VAILLANT SERVI TECNIC GIRONA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2020 | 19/01/2021 |
VINCULACIONES DE CARMEN IGLESIAS BARRAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMEN IGLESIAS BARRAL
Empresa: VAILLANT SERVI TECNIC GIRONA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Basauri Verdejo
- Carmen Iglesias Barral
- Jose Ignacio Diez Ortiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 125, S 8, H GI 46305, I/A 16 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-17
Empresa: VAILLANT SERVI TECNIC GIRONA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Basauri Verdejo
- Beatriz Lopez-molina Benito
- Carmen Iglesias Barral
- Constanza Gastelu-iturri Alfonso
- David Aguirre Romero
- Enrique Guezala Garcia
- Jose Ignacio Diez Ortiz
- Laura Blanco Villaro
- Miguel Gastearena Larrea
- Nicolas Maria Klingenberg Calvo
- Olatz Otaola Perez
- Ricardo Lopez Lopez
- Sara Santin Ruiz
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 123, S 8, H GI 46305, I/A 13 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-17
Empresa: VAILLANT SERVI TECNIC GIRONA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carmen Iglesias Barral
- Jose Ignacio Diez Ortiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2672 , F 53, S 8, H GI 46305, I/A 12 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-17
Información de CARMEN IGLESIAS BARRAL
Mostramos los datos de CARMEN IGLESIAS BARRAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMEN IGLESIAS BARRAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos