MARTIN VILLARREAL JUAN ANDRES
Informe ejecutivo de MARTIN VILLARREAL JUAN ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN VILLARREAL JUAN ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO DE SANTA CLARA SL | Administrador Solidario | 20/07/2020 |
VINCULACIONES DE MARTIN VILLARREAL JUAN ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN VILLARREAL JUAN ANDRES
Empresa: PUERTO DE SANTA CLARA SL
Administrador Solidario
- Martin Villarreal Gerardo
- Martin Villarreal Juan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 118, S 8, H VA 31554, I/A 1 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-47
Empresa: GRUPO HERMANOS MARTIN VILLARREAL SL
Administrador Solidario
- Martin Villarreal Adolfo
- Martin Villarreal Fernando
- Martin Villarreal Gerardo
- Martin Villarreal Juan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1512 , F 221, S 8, H VA 28745, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-47
Empresa: MARTIN VILLARREAL SL
Liquidador
- Martin Villarreal Juan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112 , F 121, S 8, H VA 15996, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-47
Empresa: MARTIN VILLARREAL SL
Administrador Unico
- Martin Villarreal Juan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112 , F 121, S 8, H VA 15996, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-47
Información de MARTIN VILLARREAL JUAN ANDRES
Mostramos los datos de MARTIN VILLARREAL JUAN ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN VILLARREAL JUAN ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos