MARTIN VILLARREAL ADOLFO
Informe ejecutivo de MARTIN VILLARREAL ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN VILLARREAL ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO DE SANTA CLARA SL | Administrador Solidario | 31/08/2020 |
VINCULACIONES DE MARTIN VILLARREAL ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN VILLARREAL ADOLFO
Empresa: PUERTO DE SANTA CLARA SL
Administrador Solidario
- Martin Villarreal Adolfo
- Martin Villarreal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 119, S 8, H VA 31554, I/A 2 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-47
Empresa: GRUPO HERMANOS MARTIN VILLARREAL SL
Administrador Solidario
- Martin Villarreal Adolfo
- Martin Villarreal Fernando
- Martin Villarreal Gerardo
- Martin Villarreal Juan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1512 , F 221, S 8, H VA 28745, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-47
Empresa: ENCINTADOS MARTIN ARRANZ SL
Liquidador Mancomunado
- Arranz Gonzalez Sergio
- Martin Villarreal Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 56, S 8, H VA 16719, I/A 2 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-47
Empresa: ENCINTADOS MARTIN ARRANZ SL
Administrador Mancomunado
- Arranz Gonzalez Sergio
- Martin Villarreal Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 56, S 8, H VA 16719, I/A 2 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-47
Información de MARTIN VILLARREAL ADOLFO
Mostramos los datos de MARTIN VILLARREAL ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN VILLARREAL ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos