MARTIN VEGA JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de MARTIN VEGA JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN VEGA JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTIN Y BARBER SL | Administrador Unico | 29/11/2018 | |
KEENKIDS SL | Administrador Unico | 14/03/2017 |
VINCULACIONES DE MARTIN VEGA JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN VEGA JOSE JAVIER
Apoderado
- De Ucelay Gomez Jose Ignacio
- Martin Vega Jose Javier
- Perez Mostajo Luis Carlos
- Ramos Hernandez Maria Jesus
- Rufino Alvarez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38652 , F 59, S 8, H M 469367, I/A 161 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Apoderado
- Martin Vega Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38652 , F 36, S 8, H M 469367, I/A 122 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Empresa: MARTIN Y BARBER SL
Administrador Unico
- Martin Vega Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 118, S 8, H GC 19362, I/A 5 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-35
Empresa: MARTIN Y BARBER SL
Administrador Solidario
- Barber Perez Cecilia Lucia
- Martin Vega Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 118, S 8, H GC 19362, I/A 5 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-35
Empresa: AVIVA GESTION SGIIC SA
Apoderado
- Martin Vega Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36134 , F 1, S 8, H M 265725, I/A 155 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
Empresa: KEENKIDS SL
Administrador Unico
- Martin Vega Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 29, S 8, H GC 32960, I/A 2 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-35
Empresa: SEGUROS GLOBALES CANARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Chinea Brito Antonio Ramon
- De La Vega Vidal Andres
- Fuentes Hernandez Jose Gabriel
- Martin Vega Jose Javier
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 65, S 8, H TF 48629, I/A 2 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-38
Empresa: SEGUROS GLOBALES CANARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Chinea Brito Antonio Ramon
- De La Vega Vidal Andres
- Fuentes Hernandez Jose Gabriel
- Martin Vega Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 62, S 8, H TF 48629, I/A 1 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38
Información de MARTIN VEGA JOSE JAVIER
Mostramos los datos de MARTIN VEGA JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN VEGA JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos